LAZARO PALMERO MARTA
Informe ejecutivo de LAZARO PALMERO MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAZARO PALMERO MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HACHIGATSU SL | Administrador Concursal | 07/02/2024 | |
GUZMAN DE YARZA BLACHE | Administrador Concursal | 25/02/2020 | |
HISPANO TURCA CONSULTORES LEGALES SL | Administrador Solidario | 18/03/2011 |
VINCULACIONES DE LAZARO PALMERO MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAZARO PALMERO MARTA
Empresa: HACHIGATSU SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HACHIGATSU SL
Nif:B87757795
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Lazaro Palmero Marta
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 12 DE MADRID
Juez / Ponente:ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ
Fecha de Resolución:16/01/2024
Número Procedimiento Concursal:599/2023
Datos Registrales:
Tomo:
35632
Libro:
0
Folio:
98
Hoja:
8-640415
Inscripción:
A
Fecha Inscripción07/02/2024
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35632 , F 98, S 8, H M 640415, I/A A (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Empresa: GUZMAN DE YARZA BLACHE
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GUZMAN DE YARZA BLACHE
Nif:25180476F
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Lazaro Palmero Marta
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE MADRID
Juez / Ponente:FATIMA DURAN HINCHADO
Fecha de Resolución:28/03/2019
Número Procedimiento Concursal:1788/2018
Datos Registrales:
Tomo:
37919
Libro:
0
Folio:
31
Hoja:
8-675212
Inscripción:
3
Fecha Inscripción25/02/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37919 , F 31, S 8, H M 675212, I/A 3 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: HISPANO TURCA CONSULTORES LEGALES SL
Administrador Solidario
- Lazaro Palmero Marta
- Tent Rosello Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 81, S 8, H BA 22997, I/A 1 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-06
Información de LAZARO PALMERO MARTA
Mostramos los datos de LAZARO PALMERO MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAZARO PALMERO MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos