LAVIÑETA JASO MARIA TERESA
Informe ejecutivo de LAVIÑETA JASO MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAVIÑETA JASO MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCION SL | Apoderado Solidario | 20/04/2021 | |
EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SL | Apoderado Mancomunado | 14/07/2017 | |
ICESE PREVENCION SL | Apoderado Mancomunado | 20/09/2016 | |
PREVENGRUP PREVENCIO INTEGRAL SL | Apoderado Mancomunado | 12/09/2016 |
VINCULACIONES DE LAVIÑETA JASO MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAVIÑETA JASO MARIA TERESA
Empresa: SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCION SL
Apoderado Solidario
- Espejo Cortes Francisco Javier
- Laviñeta Jaso Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47719 , F 199, S 8, H B 330246, I/A 39 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-08
Apoderado Mancomunado
- Civit Gil Jose Ignacio
- Laviñeta Jaso Maria Teresa
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45779 , F 215, S 8, H B 362256, I/A 28 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-08
Apoderado
- Arch Mas Pere
- Civit Gil Jose Ignacio
- Laviñeta Jaso Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45779 , F 215, S 8, H B 362256, I/A 28 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-08
Empresa: ICESE PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado
- Civit Gil Jose Ignacio
- Laviñeta Jaso Maria Teresa
- Manzaneda Vivo Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45481 , F 116, S 8, H B 157810, I/A 21 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-08
Empresa: ICESE PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado
- Arch Mas Pere
- Civit Gil Jose Ignacio
- Laviñeta Jaso Maria Teresa
- Manzaneda Vivo Josep
Apoderado Solidario
- Civit Gil Jose Ignacio
- Laviñeta Jaso Maria Teresa
- Manzaneda Vivo Josep
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45481 , F 116, S 8, H B 157810, I/A 21 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-08
Empresa: PREVENGRUP PREVENCIO INTEGRAL SL
Apoderado Mancomunado
- Civit Gil Jose Ignacio
- Laviñeta Jaso Maria Teresa
- Manzaneda Vivo Josep
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36806 , F 116, S 8, H B 167803, I/A 25 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-08
Empresa: ICESE PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado
- Arch Mas Pere
- Civit Gil Jose Ignacio
- Laviñeta Jaso Maria Teresa
- Manzaneda Vivo Josep
- Rull Valdivia Gabriel
Apoderado Solidario
- Civit Gil Jose Ignacio
- Laviñeta Jaso Maria Teresa
- Manzaneda Vivo Josep
- Rull Valdivia Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40888 , F 161, S 8, H B 157810, I/A 12 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-08
Apoderado Mancomunado
- Arch Mas Pere
- Civit Gil Jose Ignacio
- Laviñeta Jaso Maria Teresa
- Manzaneda Vivo Josep
- Rull Valdivia Gabriel
Apoderado Solidario
- Civit Gil Jose Ignacio
- Laviñeta Jaso Maria Teresa
- Manzaneda Vivo Josep
- Rull Valdivia Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25037 , F 51, S 8, H B 82526, I/A 9 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-08
Empresa: SOCIEDAD DE PREVENCION DE EGARSAT SL
Apoderado
- Arch Mas Pere
- Civit Gil Jose Ignacio
- Laviñeta Jaso Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40283 , F 181, S 8, H B 362256, I/A 16 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-08
Empresa: SOCIEDAD DE PREVENCION DE EGARSAT SL
Apoderado
- Civit Gil Jose Ignacio
- Fradejas Lopez Ramon
- Laviñeta Jaso Maria Teresa
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40283 , F 181, S 8, H B 362256, I/A 16 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-08
VER MAS ACTOS
Información de LAVIÑETA JASO MARIA TERESA
Mostramos los datos de LAVIÑETA JASO MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAVIÑETA JASO MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos