ARCH MAS PERE
Informe ejecutivo de ARCH MAS PERE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ARCH MAS PERE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCION SL | Apoderado Solidario | 20/04/2021 | |
EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SL | Apoderado Solidario | 14/07/2017 | |
ASEM VISIONES COMPETITIVAS SL | Apoderado Solidario | 08/06/2017 | |
INSTITUTO DE PREVENCION INTEGRAL INPREIN SL | Apoderado Solidario | 11/04/2017 | |
ICESE PREVENCION SL | Apoderado Solidario | 20/09/2016 | |
PREVENGRUP PREVENCIO INTEGRAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2016 |
VINCULACIONES DE ARCH MAS PERE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARCH MAS PERE
Empresa: SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCION SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47719 , F 195, S 8, H B 330246, I/A 34 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-08
Empresa: SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCION SL
Apoderado Solidario
- Arch Mas Pere
- Mateos Gonzalez Maria Evangelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47719 , F 192, S 8, H B 330246, I/A 32 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-08
Liquidador
REPR.143 RRM
- Arch Mas Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20131 , F 104, S 8, H B 1680, I/A 9 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
- Arch Mas Pere
- Arch Mas Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20131 , F 104, S 8, H B 1680, I/A 9 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Arch Mas Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45779 , F 215, S 8, H B 362256, I/A 28 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-08
Apoderado
- Arch Mas Pere
- Civit Gil Jose Ignacio
- Laviñeta Jaso Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45779 , F 215, S 8, H B 362256, I/A 28 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-08
Empresa: ASEM VISIONES COMPETITIVAS SL
Apoderado Solidario
- Arch Mas Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45849 , F 217, S 8, H B 147479, I/A 28 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Apoderado Solidario
- Arch Mas Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30276 , F 193, S 8, H B 170195, I/A 6 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-08
Empresa: ICESE PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45481 , F 116, S 8, H B 157810, I/A 21 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-08
Empresa: ICESE PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45481 , F 116, S 8, H B 157810, I/A 21 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-08
VER MAS ACTOS
Información de ARCH MAS PERE
Mostramos los datos de ARCH MAS PERE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARCH MAS PERE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos