LAUSIN ESTELLER RAFAEL
Informe ejecutivo de LAUSIN ESTELLER RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAUSIN ESTELLER RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOOD & SALADS SL | Administrador Solidario | 22/02/2021 | |
LESTON CAPITAL SL | Administrador Unico | 18/01/2021 | |
ALLOZA INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 06/03/2017 | |
ISLAS COLUMBRETES BENICASSIM SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2017 | |
CALIDAD & SABOR SL | Administrador Solidario | 10/03/2015 | |
PINAR DE BENICASSIM SL | Administrador Unico | 18/03/2014 |
VINCULACIONES DE LAUSIN ESTELLER RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAUSIN ESTELLER RAFAEL
Empresa: FOOD & SALADS SL
Administrador Solidario
- Lausin Esteller Daniel
- Lausin Esteller Jesus
- Lausin Esteller Juan Pablo
- Lausin Esteller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1805, L 1365, F 78, S 8, H CS 42730, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-12
Empresa: FOOD & SALADS SL
Administrador Unico
- Lausin Esteller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1805, L 1365, F 78, S 8, H CS 42730, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-12
Empresa: LESTON CAPITAL SL
Administrador Unico
- Lausin Esteller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1829, L 1389, F 153, S 8, H CS 43696, I/A 1 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-12
Empresa: FOOD & SALADS SL
Administrador Unico
- Lausin Esteller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1805, L 1365, F 76, S 8, H CS 42730, I/A 1 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-12
Empresa: ALLOZA INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Lausin Esteller Daniel
- Lausin Esteller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724, L 1285, F 192, S 8, H CS 39698, I/A 1 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-12
Empresa: ISLAS COLUMBRETES BENICASSIM SL
Administrador Mancomunado
- Lausin Esteller Daniel
- Lausin Esteller Jesus
- Lausin Esteller Juan Pablo
- Lausin Esteller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720, L 1281, F 81, S 8, H CS 39492, I/A 1 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-12
Empresa: CALIDAD & SABOR SL
Administrador Solidario
- Lausin Esteller Daniel
- Lausin Esteller Jesus
- Lausin Esteller Juan Pablo
- Lausin Esteller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1672, L 1233, F 77, S 8, H CS 37459, I/A 1 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-12
Empresa: PINAR DE BENICASSIM SL
Administrador Unico
- Lausin Esteller Daniel
- Lausin Esteller Jesus
- Lausin Esteller Juan Pablo
- Lausin Esteller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643, L 1205, F 118, S 8, H CS 36335, I/A 1 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-12
Información de LAUSIN ESTELLER RAFAEL
Mostramos los datos de LAUSIN ESTELLER RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAUSIN ESTELLER RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos