LAUSIN ESTELLER JESUS
Informe ejecutivo de LAUSIN ESTELLER JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAUSIN ESTELLER JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOOD & SALADS SL | Administrador Solidario | 22/02/2021 | |
ISLAS COLUMBRETES BENICASSIM SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2017 | |
CALIDAD & SABOR SL | Administrador Solidario | 10/03/2015 | |
PINAR DE BENICASSIM SL | Administrador Unico | 18/03/2014 |
VINCULACIONES DE LAUSIN ESTELLER JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAUSIN ESTELLER JESUS
Empresa: FOOD & SALADS SL
Administrador Solidario
- Lausin Esteller Daniel
- Lausin Esteller Jesus
- Lausin Esteller Juan Pablo
- Lausin Esteller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1805, L 1365, F 78, S 8, H CS 42730, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-12
Empresa: ISLAS COLUMBRETES BENICASSIM SL
Administrador Mancomunado
- Lausin Esteller Daniel
- Lausin Esteller Jesus
- Lausin Esteller Juan Pablo
- Lausin Esteller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720, L 1281, F 81, S 8, H CS 39492, I/A 1 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-12
Empresa: CALIDAD & SABOR SL
Administrador Solidario
- Lausin Esteller Daniel
- Lausin Esteller Jesus
- Lausin Esteller Juan Pablo
- Lausin Esteller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1672, L 1233, F 77, S 8, H CS 37459, I/A 1 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-12
Empresa: PINAR DE BENICASSIM SL
Administrador Unico
- Lausin Esteller Daniel
- Lausin Esteller Jesus
- Lausin Esteller Juan Pablo
- Lausin Esteller Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643, L 1205, F 118, S 8, H CS 36335, I/A 1 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-12
Información de LAUSIN ESTELLER JESUS
Mostramos los datos de LAUSIN ESTELLER JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAUSIN ESTELLER JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos