LASA MONDRAGON MIKEL
Informe ejecutivo de LASA MONDRAGON MIKEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LASA MONDRAGON MIKEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABIONA SL | Socio Unico | 13/04/2021 | |
GABIONA SL | Apoderado | 08/06/2017 |
VINCULACIONES DE LASA MONDRAGON MIKEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASA MONDRAGON MIKEL
Empresa: MIKEL LASA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Iraola Poirote Gorka Pierre
- Lasa Mondragon Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 214, S 8, H SS 171, I/A 24 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Empresa: GABIONA SL
Socio Único
- Lasa Mondragon Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 155, S 8, H SS 24406, I/A 6 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-20
Empresa: GABIONA SL
Apoderado
- Lasa Mondragon Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 154, S 8, H SS 24406, I/A 5 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Empresa: MIKEL LASA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Apoderado Solidario
- Lasa Mondragon Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976 , F 146, S 8, H SS 171, I/A 16 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-20
Empresa: MIKEL LASA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Socio Único
- Lasa Mondragon Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976 , F 145, S 8, H SS 171, I/A 14 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-20
Empresa: MIKEL LASA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Administrador Unico
- Lasa Mondragon Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976 , F 144, S 8, H SS 171, I/A 11 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-20
Información de LASA MONDRAGON MIKEL
Mostramos los datos de LASA MONDRAGON MIKEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASA MONDRAGON MIKEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos