GOMEZ VICENTE MARIA ESTHER
Informe ejecutivo de GOMEZ VICENTE MARIA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ VICENTE MARIA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASGALSA CORREDURIA DE SEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/07/2022 | 23/01/2024 |
MIKEL LASA CORREDURIA DE SEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2022 | 16/01/2024 |
ASGALSA CORREDURIA DE SEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/06/2017 | 20/07/2022 |
MIKEL LASA CORREDURIA DE SEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/10/2019 | 14/07/2022 |
VINCULACIONES DE GOMEZ VICENTE MARIA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ VICENTE MARIA ESTHER
Empresa: MIKEL LASA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Vicente Maria Esther
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 214, S 8, H SS 171, I/A 24 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Empresa: ASGALSA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Vicente Maria Esther
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 61, S 8, H LU 565, I/A 39 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-27
Empresa: ASGALSA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ceballos Lantero Jose Maria
- Gomez Vicente Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 61, S 8, H LU 565, I/A 39 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-27
Empresa: MIKEL LASA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Vicente Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 211, S 8, H SS 171, I/A 23 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-20
Empresa: MIKEL LASA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ceballos Lantero Jose Maria Francisco
- Gomez Vicente Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 211, S 8, H SS 171, I/A 23 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-20
Empresa: MIKEL LASA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ceballos Lantero Jose Maria Francisco
- Gomez Vicente Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 208, S 8, H SS 171, I/A 20 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-20
Empresa: ASGALSA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ceballos Lantero Jose Maria
- Gomez Vicente Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 137, S 8, H LU 565, I/A 31 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-27
Información de GOMEZ VICENTE MARIA ESTHER
Mostramos los datos de GOMEZ VICENTE MARIA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ VICENTE MARIA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos