LARREA GARCIA MORATO MARTA
Informe ejecutivo de LARREA GARCIA MORATO MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LARREA GARCIA MORATO MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEREDA DE ALCANTARA SL | Consejero | 04/06/2012 | |
HOTELES MALAGUEÑOS SA | Consejero | 12/01/2012 |
VINCULACIONES DE LARREA GARCIA MORATO MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARREA GARCIA MORATO MARTA
Empresa: HOTELES MALAGUEÑOS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10232 , F 86, S 8, H M 163099, I/A 28 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-28
Empresa: VR ESPAÑA SA
Apoderado
- Borrachero Rivas Fernando
- Larrea Garcia Morato Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2217 , F 53, S 8, H GC 6939, I/A 38 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-35
Empresa: VEREDA DE ALCANTARA SL
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14516 , F 63, S 8, H M 240258, I/A 11 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-28
Empresa: HOTELES MALAGUEÑOS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10232 , F 86, S 8, H M 163099, I/A 27 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-28
Empresa: VEREDA DE SEVILLA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14516 , F 80, S 8, H M 240260, I/A 5 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-28
Empresa: VEREDA DE ALCANTARA SL
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14516 , F 63, S 8, H M 240258, I/A 10 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Empresa: HOTELES MALAGUEÑOS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10232 , F 85, S 8, H M 163099, I/A 26 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Empresa: VEREDA DE ALCANTARA SL
Secretario
- Larrea Garcia Morato Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14516 , F 63, S 8, H M 240258, I/A 9 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
Empresa: HOTELES MALAGUEÑOS SA
Secretario
- Larrea Garcia Morato Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10232 , F 85, S 8, H M 163099, I/A 25 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
Empresa: FITOL IBERICA SL
Secretario
- Larrea Garcia Morato Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16024 , F 199, S 8, H M 271204, I/A 10 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
VER MAS ACTOS
Información de LARREA GARCIA MORATO MARTA
Mostramos los datos de LARREA GARCIA MORATO MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARREA GARCIA MORATO MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos