LARREA GARCIA- MORATO JOAQUIN
Informe ejecutivo de LARREA GARCIA- MORATO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LARREA GARCIA- MORATO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LPG SA | Vicesecret. | 07/10/2022 | |
LPG SA | Consejero | 13/01/2017 | |
ALZUSA SA | Presidente | 20/10/2016 | |
ALZUSA SA | Consejero | 20/10/2016 | |
VEREDA DE ALCANTARA SL | Consejero | 04/06/2012 | |
HOTELES MALAGUEÑOS SA | Presidente | 12/01/2012 | |
HOTELES MALAGUEÑOS SA | Consejero | 12/01/2012 | |
PROINCOSTA SA | Representante | 17/03/2009 |
VINCULACIONES DE LARREA GARCIA- MORATO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARREA GARCIA- MORATO JOAQUIN
Empresa: INVERSIONES GELMA SICAV
Liquidador Suplente
Liquidador
- Larrea Garcia- Morato Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17711 , F 218, S 8, H M 305068, I/A 31 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: HOTELES MALAGUEÑOS SA
Consejero
- Larrea Garcia Morato Ines
- Larrea Garcia Morato Javier
- Larrea Garcia- Morato Joaquin
- Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Larrea Garcia Morato Marta
- Larrea Garcia Morato Miguel
Presidente
- Larrea Garcia- Morato Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10232 , F 86, S 8, H M 163099, I/A 28 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-28
Empresa: ALZUSA SA
Consejero
- Larrea Garcia Morato Ines
- Larrea Garcia- Morato Joaquin
- Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Larrea Paguaga Ignacio
- Larrea Paguaga Juan
- Larrea Paguaga Pedro
Presidente
- Larrea Garcia- Morato Joaquin
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10742 , F 209, S 8, H M 10952, I/A 20 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: LPG SA
Consejero
- Garcia Morato Galvez Maria Jose
- Larrea Garcia- Morato Joaquin
- Larrea Paguaga Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4833 , F 220, S 8, H M 79422, I/A 10 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: LPG SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
- Larrea Garcia- Morato Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4833 , F 220, S 8, H M 79422, I/A 10 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: LPG SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Morato Galvez Maria Jose
- Larrea Garcia- Morato Joaquin
- Larrea Paguaga Juan
- Paguaga Martiarena Margarita
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Larrea Garcia- Morato Joaquin
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4833 , F 220, S 8, H M 79422, I/A 10 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: PROINCOSTA SA
Presidente
Representante
- Larrea Garcia Morato Javier
- Larrea Garcia- Morato Joaquin
- Larrea Garcia- Morato Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25602 , F 52, S 8, H M 63999, I/A 53 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Empresa: PUERTO SAN PEDRO SL
Consejero
- Hurtado Carreño Francisco Javier
- Larrea Garcia- Morato Joaquin
- NOGALES DE MARIA SL
- OMEGA 93 GESTION Y SERVICIOS SL
Presidente
- Larrea Garcia- Morato Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2871, L 1784, F 31, S 8, H MA 51218, I/A 8 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-29
Empresa: VEREDA DE ALCANTARA SL
Consejero
- Larrea Garcia Morato Ines
- Larrea Garcia Morato Javier
- Larrea Garcia- Morato Joaquin
- Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Larrea Garcia Morato Marta
- Larrea Garcia Morato Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14516 , F 63, S 8, H M 240258, I/A 11 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-28
Empresa: LPG SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Morato Galvez Maria Jose
- Larrea Garcia- Morato Joaquin
- Larrea Paguaga Juan
- Paguaga Martiarena Margarita
Consejero
- Garcia Morato Galvez Maria Jose
- Larrea Garcia- Morato Joaquin
- Larrea Paguaga Juan
- Paguaga Martiarena Margarita
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Larrea Garcia- Morato Joaquin
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4833 , F 219, S 8, H M 79422, I/A 9 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
VER MAS ACTOS
Información de LARREA GARCIA- MORATO JOAQUIN
Mostramos los datos de LARREA GARCIA- MORATO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARREA GARCIA- MORATO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos