LARRAÑETA ASTOLA JUAN
Informe ejecutivo de LARRAÑETA ASTOLA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LARRAÑETA ASTOLA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LENTIWASH SL | Consejero | 31/07/2012 | |
UNIOPSA ALCALA SL | Consejero | 26/07/2012 | |
UNION INDUSTRIAL DE OPTICA SA | Consejero | 15/12/2008 |
VINCULACIONES DE LARRAÑETA ASTOLA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARRAÑETA ASTOLA JUAN
Empresa: LENTIWASH SL
Consejero
- Larrañeta Astola Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2754 , F 197, S 8, H SE 34381, I/A 7 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-41
Empresa: UNIOPSA ALCALA SL
Consejero
- Fernandez Doblas Mariano
- Guerrero Marin Fernando
- Larrañeta Astola Juan
- Magaña Romero Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984 , F 179, S 8, H SE 21224, I/A 9 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-41
Empresa: UNION INDUSTRIAL DE OPTICA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 143, S 8, H SE 11031, I/A 15 (15/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-41
Información de LARRAÑETA ASTOLA JUAN
Mostramos los datos de LARRAÑETA ASTOLA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARRAÑETA ASTOLA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos