PUERTA PUERTA FRANCISCO
Informe ejecutivo de PUERTA PUERTA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE PUERTA PUERTA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CYNARA E. U. SL | Apoderado | 19/02/2019 | |
UNIOPSA-HUELVA SA | Consejero | 01/07/2014 | 25/07/2016 |
UNIOPSA DOS HERMANAS SA | Consejero | 21/09/2009 | 12/05/2016 |
UNION INDUSTRIAL DE OPTICA SA | Consejero | 15/12/2008 | 11/05/2016 |
UNIOPSA ALCALA SL | Consejero | 11/05/2016 | |
LENTIWASH SL | Consejero | 11/05/2016 | |
OPTASUN SL | Consejero | 24/11/2010 |
VINCULACIONES DE PUERTA PUERTA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUERTA PUERTA FRANCISCO
Empresa: CYNARA E. U. SL
Apoderado
- Puerta Puerta Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3279 , F 75, S 8, H MU 92119, I/A 5 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-30
Empresa: UNIOPSA-HUELVA SA
Consejero
- Briones Perez De La Blanca Fernando
- Onieva Gimenez Luis
- Puerta Puerta Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6153 , F 159, S 8, H SE109059, I/A 3 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-41
Empresa: UNIOPSA DOS HERMANAS SA
Consejero
- Andres Martin Lourdes
- Fernandez Gonzalez Jaime
- Onieva Gimenez Luis
- Puerta Puerta Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2863 , F 116, S 8, H SE 36488,SE , I/ 11 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-41
Empresa: LENTIWASH SL
Consejero
- Andres Martin Lourdes
- Fernandez Gonzalez Jaime
- Larrañeta Gomez Caminero Carlos
- Onieva Gimenez Luis
- Puerta Puerta Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2754 , F 200, S 8, H SE 34381, I/A 14 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-41
Empresa: UNIOPSA ALCALA SL
Consejero
- Andres Martin Lourdes
- Fernandez Gonzalez Jaime
- Onieva Gimenez Luis
- Puerta Puerta Francisco
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984 , F 181, S 8, H SE 21224, I/A 13 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-41
Empresa: UNION INDUSTRIAL DE OPTICA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5901 , F 64, S 8, H SE 11031, I/A 22 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-41
Empresa: UNIOPSA DOS HERMANAS SA
Consejero
- Andres Martin Lourdes
- Fernandez Gonzalez Jaime
- Onieva Gimenez Luis
- Puerta Puerta Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2863 , F 115, S 8, H SE 36488,SE , I/ 9 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-41
Empresa: UNIOPSA-HUELVA SA
Consejero
- Puerta Puerta Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 187, S 8, H H 9609, I/A 10 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-21
Empresa: UNION INDUSTRIAL DE OPTICA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 208, S 8, H SE 11031, I/A 19 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-41
Empresa: OPTASUN SL
Consejero
- Aida Muela Caneiro
- Franco Cadiz Antonio
- Guerrero Marin Fernando
- Muela Velasco Urbano
- Puerta Puerta Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2212 , F 169, S 8, H SE 23948, I/A 9 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-41
VER MAS ACTOS
Información de PUERTA PUERTA FRANCISCO
Mostramos los datos de PUERTA PUERTA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUERTA PUERTA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos