LARIA BENITEZ JESUS MARIA
Informe ejecutivo de LARIA BENITEZ JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LARIA BENITEZ JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado Solidario | 01/06/2010 | 30/11/2010 |
LARIA MARCO SEGUROS SL | Administrador Solidario | 22/10/2010 | |
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado Solidario | 08/02/2010 |
VINCULACIONES DE LARIA BENITEZ JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARIA BENITEZ JESUS MARIA
Apoderado Solidario
- Castillo Marzabal Francisco Jose
- Concha Quintana Juan
- Guerrero Carron David
- Laria Benitez Jesus Maria
- Mora Saiz Rosa Maria
- Segura Baños Felipe
Apoderado
- Celma Herrando Diego
- Codina Fuentefria Aurora
- Eleta Gonzalez Javier
- Escalante Macias Francisco
- Gonzalez Diego Gaston
- Gonzalez Romero Pedro Jose
- Juanola Vivancos Jordi
- Madrid Angulo Virginia
- Manzano Bermejo Jesus
- Marques Rober Ruben
- Rodriguez Corral Reinaldo Rafael
- Rojas Reig Maria Inmaculada
- Segarra Beltran Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28124 , F 24, S 8, H M 52461, I/A 374 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-28
Empresa: LARIA MARCO SEGUROS SL
Administrador Solidario
- Laria Benitez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4899 , F 46, S 8, H BI 51024, I/A 3 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-48
Apoderado Solidario
- Alberola Gomez-escolar Jose-cruz
- Antelo Suarez Claudia
- Blanco Ferrando Ivan-jordi
- Cuadrado Jorge Emilio
- De La Hera Silva Jose-luis
- Dominguez Calvo Ruben
- Encarnacion Moreno Rosa-maria
- Fayos Moreno Manuel
- Font Ots Alexis
- Garcia Jimenez Josefa
- Garcia Mora Francisco-javier
- Gonzalez Valladolid Maria Del Pilar
- Lara Torres Jose- Maria
- Laria Benitez Jesus Maria
- Lastra Quintana Nuria
- Lozano Barbero Francisco-javier
- Luque Alba Carmen
- Marquez Perea Jose
- Matallana Martiañez Pablo
- Mera Arnal Sergio
- Molina Canalda Juan
- Morales Lahoz Andres
- Moreno Torres Maria- Manuela
- Morgado Zambrano Jose-luis
- Muñiz Gonzalez Victor-manuel
- Obispo Perez Manuel-damian
- Oliva Gomez Juana Maria
- Parrado Aparicio Victor
- Perez De Medicis Manuel
- Porras Gallego Maria Angeles
- Prat Hurtado Maria- Angeles
- Revesado Nieto Annabella
- Rincon Del Rio Isabel-maria
- Rodriguez Saez Javier
- Roig Ruiz Ariadna
- Ruiz Fuentevilla Sergio
- Salgado Rabal Juan-miguel
- Salguero Cadenas Miguel-angel
- Uria Uranga Jose-ramon
- Vargas Perez Rosario
- Vazquez Soler Jose- Antonio
- Vedia Gonzalez Victoriano-jose
- Zamora Mas Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27093 , F 210, S 8, H M 52461, I/A 359 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Benitez Ferrera Gabriela
- Blanco Piñeiro Jose
- Gonzalez Ximenez Alejandro
- Lopez Valdes Maria Covadonga
- Lozano Martinez Juan Ramon
- M. C. J. M.
- Martinez Galarza Ana Isabel
- Nieto Villanueva Antonio
- Ojeda Hernandez Judith
- Orell Danus Joan Sebastia
- Ortiz Ruiz Antonio
- Peris Guijarro Eugenio
- Ponce Diaz Jaime
- Princep Gisbert Maria Jose
- Quilez Gil Conrado
- Quiñones Macia Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27093 , F 169, S 8, H M 52461, I/A 300 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-28
Información de LARIA BENITEZ JESUS MARIA
Mostramos los datos de LARIA BENITEZ JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARIA BENITEZ JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos