LANDERO CRUZ JAVIER
Informe ejecutivo de LANDERO CRUZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LANDERO CRUZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREEN POWER TECHNOLOGIES SL | Presidente | 08/01/2021 | |
GREEN POWER TECHNOLOGIES SL | Consejero | 08/01/2021 | |
GREEN POWER TECHNOLOGIES SL | Apoderado | 31/01/2017 | |
GREEN POWER TECHNOLOGIES SL | Apoderado | 25/07/2014 | |
CJI ECOPOWER SL | Apoderado | 26/10/2009 |
VINCULACIONES DE LANDERO CRUZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANDERO CRUZ JAVIER
Empresa: EXPERIENCE KNOWLEDGE STRATEGY SL
Consejero Delegado
- Landero Cruz Javier
Consejero
- Hurtado Cuerva Sergio
- Landero Cruz Javier
Presidente
- Landero Cruz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7196 , F 146, S 8, H SE134088, I/A 5 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-41
Empresa: EXPERIENCE KNOWLEDGE STRATEGY SL
Consejero Delegado
- Landero Cruz Javier
Consejero
- Bernal Fornes Antonio Julio
- Hurtado Cuerva Sergio
- Landero Cruz Javier
Presidente
- Landero Cruz Javier
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7196 , F 144, S 8, H SE134088, I/A 2 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-41
Empresa: GREEN POWER TECHNOLOGIES SL
Consejero
- Bernal Fornes Antonio Julio
- Hurtado Cuerva Sergio
- Landero Cruz Javier
Presidente
- Landero Cruz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6309 , F 111, S 8, H SE 50230, I/A 46 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-41
Empresa: GREEN POWER TECHNOLOGIES SL
Consejero
- Landero Cruz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6309 , F 108, S 8, H SE 50230, I/A 39 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-41
Empresa: LYRFUTUREENERGY SL
Administrador Unico
- Landero Cruz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6608 , F 158, S 8, H SE119483, I/A 2 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-41
Empresa: GREEN POWER TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Landero Cruz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6309 , F 105, S 8, H SE 50230, I/A 33 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-41
Empresa: LYRFUTUREENERGY SL
Administrador Unico
- Landero Cruz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 149, S 8, H H 23320, I/A 1 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-21
Empresa: GREEN POWER TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Landero Cruz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5289 , F 69, S 8, H SE 50230, I/A 21 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-41
Empresa: GREEN POWER TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Landero Cruz Javier
- Landero Cruz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5289 , F 69, S 8, H SE 50230, I/A 21 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-41
Empresa: GPTECH INGENIERIA SL
Liquidador Unico
- Landero Cruz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5329 , F 174, S 8, H SE 88456, I/A 2 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-41
VER MAS ACTOS
Información de LANDERO CRUZ JAVIER
Mostramos los datos de LANDERO CRUZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANDERO CRUZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos