GAMERO DIAZ DE LOPE DIAZ ANA BEATRIZ
Informe ejecutivo de GAMERO DIAZ DE LOPE DIAZ ANA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GAMERO DIAZ DE LOPE DIAZ ANA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERRER RENOVABLES SL | Secretario No Consejero | 15/11/2023 | |
ATECA RENOVABLES SL | Apoderado Solidario | 17/08/2023 | |
ARCHIDONA LAT 132KV AIE | Secretario No Consejero | 31/05/2023 | |
EXPERIENCE KNOWLEDGE STRATEGY SL | Secretario No Consejero | 04/10/2022 | |
PROMOTORES ARCHIDONA RENOVABLE AIE | Secretario No Consejero | 02/02/2021 | |
SISTEMA ELECTRICO DE CONEXION NUDO DON RODRIGO 220 KV SL | Secretario No Consejero | 14/10/2020 | |
GREEN POWER TECHNOLOGIES SL | Secretario No Consejero | 09/09/2020 |
VINCULACIONES DE GAMERO DIAZ DE LOPE DIAZ ANA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAMERO DIAZ DE LOPE DIAZ ANA BEATRIZ
Empresa: TERRER RENOVABLES SL
Secretario No Consejero
- Gamero Diaz De Lope Diaz Ana Beatriz
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42533 , F 167, S 8, H M 752573, I/A 7 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: ATECA RENOVABLES SL
Apoderado Solidario
- Gamero Diaz De Lope Diaz Ana Beatriz
- Jimenez Mateos Andrea
- Marti Gamito Alejandro
- Martinez Gonzalez Javier
- Martinez Gonzalez Javier
- Perez Linares Fernando
- Rodriguez Morales Mario
- Tovar Casado Monica
- Vazquez Garcia Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42541 , F 112, S 8, H M 752711, I/A 2 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
Empresa: ARCHIDONA LAT 132KV AIE
Presidente
Secretario No Consejero
- Gamero Diaz De Lope Diaz Ana Beatriz
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7397 , F 74, S 8, H SE139051, I/A 2 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-41
Empresa: EXPERIENCE KNOWLEDGE STRATEGY SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Gamero Diaz De Lope Diaz Ana Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7196 , F 144, S 8, H SE134088, I/A 2 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-41
Empresa: PROMOTORES ARCHIDONA RENOVABLE AIE
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Gamero Diaz De Lope Diaz Ana Beatriz
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6984 , F 50, S 8, H SE128559, I/A 1 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-41
Presidente
Secretario No Consejero
- Gamero Diaz De Lope Diaz Ana Beatriz
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6468 , F 100, S 8, H SE115840, I/A 4 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-41
Empresa: GREEN POWER TECHNOLOGIES SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Gamero Diaz De Lope Diaz Ana Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6309 , F 110, S 8, H SE 50230, I/A 44 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-41
Empresa: GREEN POWER TECHNOLOGIES SL
Consejero Delegado
Presidente
Vicesecretario No Consejero
- Gamero Diaz De Lope Diaz Ana Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6309 , F 107, S 8, H SE 50230, I/A 38 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-41
Empresa: DESEVILLA DIGITAL UNO TELEVISION SA
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Gamero Diaz De Lope Diaz Ana Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5097 , F 84, S 8, H SE 83075, I/A 16 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-41
Empresa: DESEVILLA DIGITAL UNO TELEVISION SA
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Gamero Diaz De Lope Diaz Ana Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5097 , F 79, S 8, H SE 83075, I/A 10 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-41
VER MAS ACTOS
Información de GAMERO DIAZ DE LOPE DIAZ ANA BEATRIZ
Mostramos los datos de GAMERO DIAZ DE LOPE DIAZ ANA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAMERO DIAZ DE LOPE DIAZ ANA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos