LANCASTER DONALD P
Informe ejecutivo de LANCASTER DONALD P
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LANCASTER DONALD P
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UPS SCS SPAIN SL | Apoderado | 07/05/2010 | 05/07/2024 |
KIALA LOGISTICS SL | Apoderado | 23/03/2012 | 22/05/2013 |
UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD Y COMPAÑIA SRC | Apoderado | 05/01/2011 | 14/01/2013 |
UPS SCS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/01/2013 | |
UNITED PARCEL SERVICE CO ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN ESPAÑA | Apoderado | 20/12/2010 | 31/12/2012 |
VINCULACIONES DE LANCASTER DONALD P
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANCASTER DONALD P
Empresa: UPS SCS SPAIN SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 241296, I/A 91 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Empresa: KIALA LOGISTICS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30620 , F 198, S 8, H M 440400, I/A 10 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20595 , F 21, S 8, H M 5407, I/A 141 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
Empresa: UPS SCS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barth Gary Todd
- Kingsley Dunstan Peter
- Lancaster Donald P
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27613 , F 40, S 8, H M 241296, I/A 44 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23612 , F 203, S 8, H M 178996, I/A 24 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Empresa: KIALA LOGISTICS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24479 , F 202, S 8, H M 440400, I/A 6 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20595 , F 13, S 8, H M 5407, I/A 129 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20595 , F 13, S 8, H M 5407, I/A 129 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23612 , F 197, S 8, H M 178996, I/A 21 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23612 , F 197, S 8, H M 178996, I/A 21 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-28
VER MAS ACTOS
Información de LANCASTER DONALD P
Mostramos los datos de LANCASTER DONALD P que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANCASTER DONALD P, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos