LANAU MORANCHO ROSA MARIA
Informe ejecutivo de LANAU MORANCHO ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LANAU MORANCHO ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIO MONZON SA | Apoderado Mancomunado | 02/07/2015 | 24/02/2022 |
RADIO MONZON SA | Consejero | 31/07/2012 | 24/02/2022 |
RADIO MONZON SA | Consejero Delegado Solidario | 31/07/2012 | 19/05/2016 |
RADIO MONZON SA | Presidente | 02/07/2015 | 19/05/2016 |
RADIO MONZON SA | Presidente | 31/07/2012 | 02/07/2015 |
SOCIEDAD DE DESARROLLO MONZON SA | Presidente | 02/08/2012 | 05/08/2014 |
SOCIEDAD DE DESARROLLO MONZON SA | Consejero | 02/08/2012 | 05/08/2014 |
SOCIEDAD DE DESARROLLO MONZON SA | Liquidador Solidario | 05/08/2014 | 05/08/2014 |
VINCULACIONES DE LANAU MORANCHO ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANAU MORANCHO ROSA MARIA
Empresa: RADIO MONZON SA
Apoderado Mancomunado
- Alfonso Gracia Juan Ignacio
- Lanau Morancho Rosa Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 224, S 8, H HU 2193, I/A 23 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-22
Empresa: RADIO MONZON SA
Consejero
- Alfonso Gracia Juan Ignacio
- Aso Solans Miguel
- Bergua Lacasta Mariano
- Lanau Morancho Rosa Maria
- Martinez Escartin David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 224, S 8, H HU 2193, I/A 23 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-22
Empresa: RADIO MONZON SA
Consejero
- Alfonso Gracia Juan Ignacio
- Bergua Lacasta Mariano
- Lanau Morancho Rosa Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240, L 126, F 195, S 8, H HU 2193, I/A 22 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-22
Empresa: RADIO MONZON SA
Consejero Delegado Solidario
- Lanau Morancho Rosa Maria
Presidente
- Lanau Morancho Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240, L 126, F 195, S 8, H HU 2193, I/A 22 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-22
Empresa: RADIO MONZON SA
Apoderado Mancomunado
- Alfonso Gracia Juan Ignacio
- Lanau Morancho Rosa Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240, L 126, F 195, S 8, H HU 2193, I/A 21 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-22
Empresa: RADIO MONZON SA
Presidente
- Lanau Morancho Rosa Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240, L 126, F 195, S 8, H HU 2193, I/A 20 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-22
Empresa: RADIO MONZON SA
Consejero Delegado
Presidente
- Lanau Morancho Rosa Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240, L 126, F 195, S 8, H HU 2193, I/A 20 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-22
Empresa: SOCIEDAD DE DESARROLLO MONZON SA
Liquidador Solidario
- Benedicto Armengol Fernando
- Lanau Morancho Rosa Maria
- Rodriguez Pintor Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463, L 140, F 189, S 8, H HU 6616, I/A 8 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-22
Empresa: SOCIEDAD DE DESARROLLO MONZON SA
Consejero
- Benedicto Armengol Fernando
- Campo Salamero Ana Isabel
- Castanera Plasin Raul
- Lanau Morancho Rosa Maria
- Rodriguez Pintor Jose Luis
Presidente
- Lanau Morancho Rosa Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463, L 140, F 189, S 8, H HU 6616, I/A 8 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-22
Empresa: SOCIEDAD DE DESARROLLO MONZON SA
Consejero
- Benedicto Armengol Fernando
- Castanera Plasin Raul
- Lanau Morancho Rosa Maria
Presidente
- Lanau Morancho Rosa Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463, L 140, F 189, S 8, H HU 6616, I/A 7 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-22
VER MAS ACTOS
Información de LANAU MORANCHO ROSA MARIA
Mostramos los datos de LANAU MORANCHO ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANAU MORANCHO ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos