CASTANERA PLASIN RAUL
Informe ejecutivo de CASTANERA PLASIN RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTANERA PLASIN RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATADERO DEL CINCA SA | Consejero | 28/11/2011 | 12/02/2016 |
SOCIEDAD DE DESARROLLO MONZON SA | Vicepresidente | 02/08/2012 | 05/08/2014 |
SOCIEDAD DE DESARROLLO MONZON SA | Consejero | 02/08/2012 | 05/08/2014 |
VINCULACIONES DE CASTANERA PLASIN RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTANERA PLASIN RAUL
Empresa: MATADERO DEL CINCA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alaman Casellas Julian Miguel
- Castanera Plasin Raul
- Cazcarra Biel Jose Luis
- Lanzon Arruego Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492, L 141, F 193, S 8, H HU 2376, I/A 12 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-22
Empresa: SOCIEDAD DE DESARROLLO MONZON SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Castanera Plasin Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463, L 140, F 189, S 8, H HU 6616, I/A 8 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-22
Empresa: SOCIEDAD DE DESARROLLO MONZON SA
Consejero
- Benedicto Armengol Fernando
- Castanera Plasin Raul
- Lanau Morancho Rosa Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Castanera Plasin Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463, L 140, F 189, S 8, H HU 6616, I/A 7 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-22
Empresa: MATADERO DEL CINCA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alaman Casellas Julian Miguel
- Castanera Plasin Raul
- Lanzon Arruego Eduardo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492, L 141, F 193, S 8, H HU 2376, I/A 11 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-22
Información de CASTANERA PLASIN RAUL
Mostramos los datos de CASTANERA PLASIN RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTANERA PLASIN RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos