LALANZA PINA VALERO BLAS
Informe ejecutivo de LALANZA PINA VALERO BLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LALANZA PINA VALERO BLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXARA BUSINESS SOLUTIONS SL | Socio Unico | 03/09/2018 | 08/03/2024 |
NEXARA BUSINESS SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 03/09/2018 | 08/03/2024 |
NEXARA BUSINESS SOLUTIONS SL | Liquidador | 08/03/2024 | 08/03/2024 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 25/01/2016 | 12/12/2018 |
VINCULACIONES DE LALANZA PINA VALERO BLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LALANZA PINA VALERO BLAS
Empresa: NEXARA BUSINESS SOLUTIONS SL
Liquidador
- Lalanza Pina Valero Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4358 , F 65, S 8, H Z 64379, I/A 4 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-50
Empresa: NEXARA BUSINESS SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Lalanza Pina Valero Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4358 , F 65, S 8, H Z 64379, I/A 4 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-50
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Rodriguez Camilo Valentin
- Andres Sierra Fernando Ignacio
- Arroyo Romero Carlos Gustavo
- ASESORIA FINANCIERO CONTABLE CLOT SL
- Ballester Martorell Marti
- Fernandez Veiga Manuel
- Filgueiras Verdeal Maria Teresa
- GABINETE LAREU Y SEOANE SL
- GRUPO MURCIA ASESORIA EMPRESARIAL SL
- Jordan Chiveli Ignacio
- Lalanza Pina Valero Blas
- MIC COMUNITATS SL
- Navarro Peraza Alvaro
- Nazabal Ortueta Pablo
- OMEGA GESTION INTEGRAL SL
- Ortiz Garcia Rafael
- Peinado Martinez Jose Angel
- Rios Garcia Paula
- Rodriguez Rodriguez Maria
- S&B CONSULTORES DE CANTABRIA SL
- Saenz Gil De Gomez David
- Sanjaime Soto Montserrat
- Suarez Cuetos Manuel
- TERRAVAL ASESORES SL
- Toribio Maldonado Maria Estrella
- VILAR AVIÑO ASESORES SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782 , F 143, S 8, H BI 17,A , I/ 3878 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-48
Empresa: NEXARA BUSINESS SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Lalanza Pina Valero Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4358 , F 64, S 8, H Z 64379, I/A 1 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-50
Empresa: NEXARA BUSINESS SOLUTIONS SL
Socio Único
- Lalanza Pina Valero Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4358 , F 64, S 8, H Z 64379, I/A 1 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-50
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- ASESORIA CARRETERO-JOVANI SL
- CHAVA INVERSIONES SL
- Gestion Y Servicios San Roman Duran Sociedad Limit
- Gine Abad Francisco Jose
- Gonzalez Alvarez Noelia
- Jimenez Marquez Maria Dolores
- Lalanza Pina Valero Blas
- Martinez Martos Luis Carlos
- Mendez Zapata Maria Del Pilar
- Moraleda Galan Rafael
- OLIVAR Y CUADRADO ASESORES SL
- PUERTAS Y GALERA CONSULTING SL
- RGR ACTIVOS E INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5539 , F 162, S 8, H BI 17,A , I/ 3381 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-48
Información de LALANZA PINA VALERO BLAS
Mostramos los datos de LALANZA PINA VALERO BLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LALANZA PINA VALERO BLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos