BALLESTER MARTORELL MARTI
Informe ejecutivo de BALLESTER MARTORELL MARTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE BALLESTER MARTORELL MARTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTER MARTORELL MARTI
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Rodriguez Camilo Valentin
- Andres Sierra Fernando Ignacio
- Arroyo Romero Carlos Gustavo
- ASESORIA FINANCIERO CONTABLE CLOT SL
- Ballester Martorell Marti
- Fernandez Veiga Manuel
- Filgueiras Verdeal Maria Teresa
- GABINETE LAREU Y SEOANE SL
- GRUPO MURCIA ASESORIA EMPRESARIAL SL
- Jordan Chiveli Ignacio
- Lalanza Pina Valero Blas
- MIC COMUNITATS SL
- Navarro Peraza Alvaro
- Nazabal Ortueta Pablo
- OMEGA GESTION INTEGRAL SL
- Ortiz Garcia Rafael
- Peinado Martinez Jose Angel
- Rios Garcia Paula
- Rodriguez Rodriguez Maria
- S&B CONSULTORES DE CANTABRIA SL
- Saenz Gil De Gomez David
- Sanjaime Soto Montserrat
- Suarez Cuetos Manuel
- TERRAVAL ASESORES SL
- Toribio Maldonado Maria Estrella
- VILAR AVIÑO ASESORES SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782 , F 143, S 8, H BI 17,A , I/ 3878 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-48
Empresa: GOETHE II SL
Consejero
- Ballester Martorell Marti
- Bennassar Gost Isabel
- Pascual Ferrer Maria
- Socias Serra Isabel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 28, S 8, H PM 66967, I/A 9 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-07
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- Araguas Cipres Jose Dionisio
- Archs Pretel Francisco
- Ayala Gonzalez Victor-ramon
- Ballarini Alamen Angeles
- Ballester Martorell Marti
- Barcelo Blanch Maria Lourdes
- Bardera Calvo Gemma Maria
- Barran Caridad Jose Manuel
- Bazaga Paniagua Sara
- Blanco Quintana Flora
- Cabrera Cabrera Vicente
- Camps Carbonell Joaquin
- Canovas Moreno Jose
- Capelles Lopez Javier
- Carreño Falcon Pedro
- Cartagena Cuesta Mario
- Clapes Esquerda Ramon Luis
- Cordoba Tejada Manuel
- Escribano Bueno Jose Alberto
- Fernandez Rodriguez Maria Teresa
- Ferre Fenoy Purificacion
- Flores Molero Gregorio
- Flores Puigvert Marcal
- Garcia Lorenzo Javier
- Garcia Trespalacios Gomez Pablo
- Gascon Val Jesus
- Infantes Alcantara Manuel Alejandro
- Juesas Fernandez Enrique
- Lanero Perez Miguel Angel
- Leon Antoñanzas Mario
- Macias Guerrero Manuel
- Martin Nadal Alberto
- Mazo Ortega Maria Nuria
- Mera Rancaño Manuel
- Naharro Gata Manuel
- Navarro Bustos Jose Ignacio
- Paniagua Paniagua Maria Jesus
- Prieto Benitez Antonio
- Puertas Valles Maria Luisa
- Renedo Aparicio Marcos
- Revuelta Gutierrez Laura
- Rodriguez Martinez Rafael
- Romero Rodriguez Jose Gil
- Ros Perez Xavier
- Ruiz Castillo Antonio
- Ruiz Nogales Lidia
- Santos Exposito Maria Del Rosario
- Silvera Barrios Maria Isabel
- Sintes Sintes Jose Luis
- Traba Puente Sandra
- Trujillo Aymes Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5539 , F 27, S 8, H BI 17,A , I/ 3279 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-48
Empresa: BALNORTER SL
Administrador Unico
- Ballester Martorell Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2066 , F 36, S 8, H PM 47448, I/A 3 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-07
Empresa: BALNORTER SL
Administrador Unico
- Ballester Martorell Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2066 , F 36, S 8, H PM 47448, I/A 2 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-07
Información de BALLESTER MARTORELL MARTI
Mostramos los datos de BALLESTER MARTORELL MARTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTER MARTORELL MARTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos