LAGUNA DE NOVA JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de LAGUNA DE NOVA JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAGUNA DE NOVA JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUZFETRANS SA | Secretario | 01/08/2014 | |
GUZFETRANS SA | Consejero Delegado Solidario | 01/08/2014 | |
GUZFETRANS SA | Consejero | 01/08/2014 |
VINCULACIONES DE LAGUNA DE NOVA JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAGUNA DE NOVA JOSE ANGEL
Empresa: LAGUNA LOGITRANS SL
Administrador Solidario
- Laguna De Nova Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 37, S 8, H CR 12679, I/A 9 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-13
Empresa: TRANSPORTES LAGUNA DE NOVA SL
Administrador Solidario
- Laguna De Nova Felisa
- Laguna De Nova Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 538 , F 224, S 8, H CR 2543, I/A 8 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-13
Empresa: GUZFETRANS SA
Consejero Delegado Solidario
- Felipe Arroyo Collado
- Guzman De La Rubia Fernando Javier
- Laguna De Nova Jose Angel
Consejero
- Felipe Arroyo Collado
- Guzman De La Rubia Fernando Javier
- Laguna De Nova Jose Angel
Presidente
Secretario
- Laguna De Nova Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3268 , F 4, S 8, H SE 44468, I/A 6 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-41
Empresa: FELIPE ARROYO SL
Administrador Solidario
- Arroyo Collado Felipe
- Laguna De Nova Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 37, S 8, H CR 12679, I/A 7 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-13
Empresa: FELIPE ARROYO SL
Administrador Mancomunado
- Arroyo Collado Felipe
- Laguna De Nova Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 37, S 8, H CR 12679, I/A 7 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-13
Empresa: GUZFETRANS SA
Consejero Delegado Solidario
- Felipe Arroyo Collado
- Guzman De La Rubia Fernando Javier
- Laguna De Nova Jose Angel
Consejero
- Felipe Arroyo Collado
- Guzman De La Rubia Fernando Javier
- Laguna De Nova Jose Angel
Presidente
Secretario
- Laguna De Nova Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3268 , F 3, S 8, H SE 44468, I/A 5 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-41
Empresa: HIERROS Y ACEROS LAGOVA SL
Administrador Solidario
- Laguna De Nova Felisa
- Laguna De Nova Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 239 , F 199, S 8, H CR 2543, I/A 7 (30/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-13
Información de LAGUNA DE NOVA JOSE ANGEL
Mostramos los datos de LAGUNA DE NOVA JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAGUNA DE NOVA JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos