ARROYO COLLADO FELIPE
Informe ejecutivo de ARROYO COLLADO FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARROYO COLLADO FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAGUNA LOGITRANS SL | Administrador Solidario | 20/09/2023 |
VINCULACIONES DE ARROYO COLLADO FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO COLLADO FELIPE
Empresa: LAGUNA LOGITRANS SL
Administrador Solidario
- Arroyo Collado Felipe
- Laguna De Nova Fely
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 38, S 8, H CR 12679, I/A 11 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-13
Empresa: LAGUNA LOGITRANS SL
Administrador Unico
- Arroyo Collado Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 38, S 8, H CR 12679, I/A 11 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-13
Empresa: LAGUNA LOGITRANS SL
Administrador Unico
- Arroyo Collado Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 37, S 8, H CR 12679, I/A 10 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-13
Empresa: LAGUNA LOGITRANS SL
Administrador Solidario
- Arroyo Collado Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 37, S 8, H CR 12679, I/A 10 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-13
Empresa: FELIPE ARROYO SL
Administrador Solidario
- Arroyo Collado Felipe
- Laguna De Nova Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 37, S 8, H CR 12679, I/A 7 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-13
Empresa: FELIPE ARROYO SL
Administrador Mancomunado
- Arroyo Collado Felipe
- Laguna De Nova Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 37, S 8, H CR 12679, I/A 7 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-13
Información de ARROYO COLLADO FELIPE
Mostramos los datos de ARROYO COLLADO FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO COLLADO FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos