LAETITIA PATRY BALAT
Informe ejecutivo de LAETITIA PATRY BALAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAETITIA PATRY BALAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUDZUCKER IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 29/04/2024 | |
SUDZUCKER IBERICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/06/2017 |
VINCULACIONES DE LAETITIA PATRY BALAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAETITIA PATRY BALAT
Empresa: SUDZUCKER IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44759 , F 166, S 8, H B 383084, I/A 30 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
Empresa: SUDZUCKER IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Callado Martinez Gracia Belen
- Jacques Yves Heurtel
- Laetitia Patry Balat
- Rodriguez Ramos Meritxell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44759 , F 162, S 8, H B 383084, I/A 20 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Empresa: SUDZUCKER IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Francis Yves Denis Barba
- Francis Yves Denis Barba
- Jacques Yves Heurtel
- Jacques Yves Heurtel
- Laetitia Patry Balat
- Laetitia Patry Balat
- Muñoz Fresquet Carlos
- Thibaut Desire
- Thibaut Desire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44759 , F 162, S 8, H B 383084, I/A 20 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Empresa: SUDZUCKER IBERICA SL
Apoderado
- Laetitia Patry Balat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41222 , F 18, S 8, H B 383084, I/A 8 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-08
Empresa: SUDZUCKER IBERICA SL
Apoderado
- Laetitia Patry Balat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41222 , F 18, S 8, H B 383084, I/A 8 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-08
Empresa: SUDZUCKER IBERICA SL
Apoderado
- Laetitia Patry Balat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41222 , F 18, S 8, H B 383084, I/A 7 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Empresa: SUDZUCKER IBERICA SL
Apoderado
- Cuadra Juan Eva
- Jacques Yves Heurtel
- Laetitia Patry Balat
- Muñoz Fresquet Carlos
- Thibaut Desire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41222 , F 16, S 8, H B 383084, I/A 4 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-08
Información de LAETITIA PATRY BALAT
Mostramos los datos de LAETITIA PATRY BALAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAETITIA PATRY BALAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos