CALLADO MARTINEZ GRACIA BELEN
Informe ejecutivo de CALLADO MARTINEZ GRACIA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALLADO MARTINEZ GRACIA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUDZUCKER IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 29/04/2024 | |
SUDZUCKER IBERICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/06/2017 |
VINCULACIONES DE CALLADO MARTINEZ GRACIA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLADO MARTINEZ GRACIA BELEN
Empresa: SUDZUCKER IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Callado Martinez Gracia Belen
- Christoph Bauer
- Laetitia Patry Balat
- Llopis Cocaño Jose Ramon
- Muñoz Fresquet Carlos
- Rodriguez Ramos Meritxell
- Thibaut Desire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44759 , F 166, S 8, H B 383084, I/A 30 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
Empresa: SUDZUCKER IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Callado Martinez Gracia Belen
- Jacques Yves Heurtel
- Laetitia Patry Balat
- Rodriguez Ramos Meritxell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44759 , F 162, S 8, H B 383084, I/A 20 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Empresa: SUDZUCKER IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Callado Martinez Gracia Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44759 , F 162, S 8, H B 383084, I/A 20 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Empresa: SUDZUCKER IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Callado Martinez Gracia Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41222 , F 21, S 8, H B 383084, I/A 13 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-08
Empresa: MULTIVAC PACKAGING SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado
- Callado Martinez Gracia Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43286 , F 28, S 8, H B 373229, I/A 20 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-08
Empresa: MULTIVAC PACKAGING SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado
- Callado Martinez Gracia Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43286 , F 26, S 8, H B 373229, I/A 17 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-08
Empresa: HOPPECKE BATERIAS SA
Apoderado
- Callado Martinez Gracia Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36881 , F 33, S 8, H B 290206, I/A 27 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-08
Información de CALLADO MARTINEZ GRACIA BELEN
Mostramos los datos de CALLADO MARTINEZ GRACIA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLADO MARTINEZ GRACIA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos