LADD DAVID IAN
Informe ejecutivo de LADD DAVID IAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE LADD DAVID IAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LADD DAVID IAN
Empresa: ELSTER MEDICION SA
Consejero
- Ladd David Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2586 , F 159, S 8, H SS 35009, I/A 18 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-20
Empresa: ELSTER MEDICION SA
Consejero
- Elster Water Metering Limited
- Ladd David Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2586 , F 158, S 8, H SS 35009, I/A 16 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-20
Empresa: ELSTER MEDICION SA
Consejero
Representante
- Ladd David Ian
- Schuler Ralf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27341 , F 210, S 8, H M 15170, I/A 229 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-28
Empresa: ELSTER MEDICION SA
Consejero
Representante
- Ladd David Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27341 , F 210, S 8, H M 15170, I/A 229 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-28
Empresa: ELSTER IBERCONTA SA
Representante
- Ladd David Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18016 , F 182, S 8, H M 15170, I/A 216 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-69-28
Información de LADD DAVID IAN
Mostramos los datos de LADD DAVID IAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LADD DAVID IAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos