LABIN UBIERNA MARIA ENCARNACION
Informe ejecutivo de LABIN UBIERNA MARIA ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LABIN UBIERNA MARIA ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENTA 4 GUIPUZCOA SA | Consejero | 18/05/2010 | 21/01/2016 |
FISMAC SERVICIOS FINANCIEROS Y BURSATILES SL | Consejero | 22/07/2015 |
VINCULACIONES DE LABIN UBIERNA MARIA ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LABIN UBIERNA MARIA ENCARNACION
Empresa: RENTA 4 GUIPUZCOA SA
Consejero
- Labin Ubierna Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34201 , F 56, S 8, H M 615239, I/A 14 M (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28
Consejero
- Castro Labin Maria Amor
- Gascue Echebeste Elisa
- Labin Ubierna Maria Encarnacion
- Perez Vilarrodona Francisco Javier
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 113, S 8, H SS 4824, I/A 11 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-20
Empresa: RENTA 4 GUIPUZCOA SA
Consejero
- Castro Labin Maria Amor
- Gascue Echebeste Elisa
- Labin Ubierna Maria Encarnacion
- Perez Vilarrodona Francisco Javier
- Ureta Domingo Juan Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974 , F 27, S 8, H SS 96, I/A 14 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-20
Información de LABIN UBIERNA MARIA ENCARNACION
Mostramos los datos de LABIN UBIERNA MARIA ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LABIN UBIERNA MARIA ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos