CASTRO LABIN MARIA AMOR
Informe ejecutivo de CASTRO LABIN MARIA AMOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE CASTRO LABIN MARIA AMOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO LABIN MARIA AMOR
Consejero
- Castro Labin Maria Amor
- Gascue Echebeste Elisa
- Labin Ubierna Maria Encarnacion
- Perez Vilarrodona Francisco Javier
Liquidador
Presidente
- Castro Labin Maria Amor
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 113, S 8, H SS 4824, I/A 11 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-20
Empresa: RENTA 4 GUIPUZCOA SA
Consejero
- Castro Labin Maria Amor
- Gascue Echebeste Elisa
- Perez Castro Ane
- Perez Castro Javier
Presidente
- Castro Labin Maria Amor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974 , F 28, S 8, H SS 96, I/A 18 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-20
Empresa: RENTA 4 BANCO SA
Apoderado
- Castro Labin Maria Amor
- Gascue Echebeste Elisa
- Perez Vilarrodona Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29298 , F 197, S 8, H M 239580, I/A 67 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Empresa: RENTA 4 GUIPUZCOA SA
Consejero
Presidente
- Castro Labin Maria Amor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974 , F 28, S 8, H SS 96, I/A 16 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-20
Empresa: RENTA 4 GUIPUZCOA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974 , F 27, S 8, H SS 96, I/A 14 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-20
Información de CASTRO LABIN MARIA AMOR
Mostramos los datos de CASTRO LABIN MARIA AMOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO LABIN MARIA AMOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos