KULLMANN ALESSIO
Informe ejecutivo de KULLMANN ALESSIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KULLMANN ALESSIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FASTER 7000 SPORT SRL | Administrador Unico | 17/09/2024 | |
FASTER 7000 SPORT SRL | Apoderado Solidario | 02/08/2023 |
VINCULACIONES DE KULLMANN ALESSIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KULLMANN ALESSIO
Empresa: FASTER 7000 SPORT SRL
Administrador Unico
- Kullmann Alessio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 175257, I/A 13 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-46
Empresa: FASTER 7000 SPORT SRL
Apoderado Solidario
- Belloch Hueso Daniel Vicente
- Kullmann Alessio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10254, L 7536, F 45, S 8, H V 175257, I/A 7 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-46
Empresa: FASTER 7000 SPORT SRL
Administrador Unico
- Kullmann Alessio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10254, L 7536, F 45, S 8, H V 175257, I/A 6 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-46
Empresa: FASTER 7000 SPORT SRL
Administrador Unico
- Kullmann Alessio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10254, L 7536, F 44, S 8, H V 175257, I/A 1 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-46
Empresa: FASTER 7000 SPORT SRL
Socio Único
- Kullmann Alessio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10254, L 7536, F 44, S 8, H V 175257, I/A 1 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-46
Información de KULLMANN ALESSIO
Mostramos los datos de KULLMANN ALESSIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KULLMANN ALESSIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos