BELLOCH HUESO DANIEL VICENTE
Informe ejecutivo de BELLOCH HUESO DANIEL VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BELLOCH HUESO DANIEL VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FASTER 7000 SPORT SRL | Apoderado Solidario | 02/08/2023 | |
CANBEL ASESORES INTEGRALES SL | Administrador Solidario | 18/12/2018 | |
BELLHUES ASESORES SL | Socio Unico | 26/09/2018 | |
BELLHUES ASESORES SL | Administrador Unico | 26/09/2018 | |
TOUSOCAB SL | Liquidador Solidario | 12/02/2014 |
VINCULACIONES DE BELLOCH HUESO DANIEL VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLOCH HUESO DANIEL VICENTE
Empresa: FASTER 7000 SPORT SRL
Apoderado Solidario
- Belloch Hueso Daniel Vicente
- Kullmann Alessio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10254, L 7536, F 45, S 8, H V 175257, I/A 7 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-46
Empresa: CANBEL ASESORES INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Belloch Hueso Daniel Vicente
- Cano Ferrandis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10591, L 7872, F 25, S 8, H V 185123, I/A 1 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-46
Empresa: BELLHUES ASESORES SL
Administrador Unico
- Belloch Hueso Daniel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10554, L 7835, F 76, S 8, H V 183865, I/A 1 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-46
Empresa: BELLHUES ASESORES SL
Socio Único
- Belloch Hueso Daniel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10554, L 7835, F 76, S 8, H V 183865, I/A 1 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-46
Empresa: TOUSOCAB SL
Liquidador Solidario
- Belloch Hueso Daniel Vicente
- Ros Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8282, L 5573, F 136, S 8, H V 108008, I/A 5 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-46
Empresa: TOUSOCAB SL
Administrador Solidario
- Belloch Hueso Daniel Vicente
- Montañana Uranga Esteban
- Ros Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8282, L 5573, F 136, S 8, H V 108008, I/A 5 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-46
Administrador Unico
- Belloch Hueso Daniel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9533, L 6815, F 125, S 8, H V 150664, I/A 5 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-46
Administrador Unico
- Belloch Hueso Daniel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9533, L 6815, F 125, S 8, H V 150664, I/A 3 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-46
Empresa: C M LAMED LOGISTICA SL
Liquidador Unico
- Belloch Hueso Daniel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8109, L 5402, F 39, S 8, H V 103624, I/A 7 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-46
Empresa: HERMANOS BELLOCH SL
Liquidador Unico
- Belloch Hueso Daniel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469, L 1781, F 178, S 8, H V 25299, I/A 7 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-46
VER MAS ACTOS
Información de BELLOCH HUESO DANIEL VICENTE
Mostramos los datos de BELLOCH HUESO DANIEL VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLOCH HUESO DANIEL VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos