KRANENBERG HARMEN ROEL
Informe ejecutivo de KRANENBERG HARMEN ROEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KRANENBERG HARMEN ROEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA BARCA N.V. SA | Administrador Mancomunado | 14/02/2018 | 10/09/2020 |
LA BARCA N.V. SA | Consejero | 28/05/2014 | 14/02/2018 |
LA BARCA N.V. SA | Consejero Delegado Solidario | 09/02/2015 | 14/02/2018 |
LA BARCA N.V. SA | Presidente | 09/02/2015 | 14/02/2018 |
LA BARCA N.V. SA | Secretario | 28/05/2014 | 09/02/2015 |
VINCULACIONES DE KRANENBERG HARMEN ROEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KRANENBERG HARMEN ROEL
Empresa: LA BARCA N.V. SA
Administrador Mancomunado
- Kranenberg Harmen Roel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812, L 725, F 73, S 8, H MA 24152, I/A 16 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-29
Empresa: LA BARCA N.V. SA
Administrador Mancomunado
- Brito Alves Barata Pedro Peira
- Kranenberg Harmen Roel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812, L 725, F 73, S 8, H MA 24152, I/A 15 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-29
Empresa: LA BARCA N.V. SA
Consejero Delegado Solidario
- Kranenberg Harmen Roel
Consejero
- Baars Stephan
- Kranenberg Harmen Roel
Presidente
- Kranenberg Harmen Roel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812, L 725, F 73, S 8, H MA 24152, I/A 15 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-29
Empresa: LA BARCA N.V. SA
Consejero Delegado Solidario
- Kranenberg Harmen Roel
Consejero
Presidente
- Kranenberg Harmen Roel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812, L 725, F 72, S 8, H MA 24152, I/A 14 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-29
Empresa: LA BARCA N.V. SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Kranenberg Harmen Roel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812, L 725, F 72, S 8, H MA 24152, I/A 14 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-29
Empresa: LA BARCA N.V. SA
Consejero Delegado
Consejero
- Kranenberg Harmen Roel
Secretario
- Kranenberg Harmen Roel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812, L 725, F 72, S 8, H MA 24152, I/A 13 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-29
Información de KRANENBERG HARMEN ROEL
Mostramos los datos de KRANENBERG HARMEN ROEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KRANENBERG HARMEN ROEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos