BRITO ALVES BARATA PEDRO PEIRA
Informe ejecutivo de BRITO ALVES BARATA PEDRO PEIRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRITO ALVES BARATA PEDRO PEIRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA BARCA N.V. SA | Administrador Mancomunado | 14/02/2018 | 07/10/2021 |
LA BARCA N.V. SA | Secretario | 09/02/2015 | 14/02/2018 |
LA BARCA N.V. SA | Consejero | 09/08/2011 | 14/02/2018 |
VINCULACIONES DE BRITO ALVES BARATA PEDRO PEIRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRITO ALVES BARATA PEDRO PEIRA
Empresa: LA BARCA N.V. SA
Administrador Mancomunado
- Brito Alves Barata Pedro Peira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812, L 725, F 73, S 8, H MA 24152, I/A 17 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-29
Empresa: LA BARCA N.V. SA
Administrador Mancomunado
- Brito Alves Barata Pedro Peira
- Kranenberg Harmen Roel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812, L 725, F 73, S 8, H MA 24152, I/A 15 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-29
Empresa: LA BARCA N.V. SA
Consejero
- Brito Alves Barata Pedro Peira
Secretario
- Brito Alves Barata Pedro Peira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812, L 725, F 73, S 8, H MA 24152, I/A 15 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-29
Empresa: LA BARCA N.V. SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Brito Alves Barata Pedro Peira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812, L 725, F 72, S 8, H MA 24152, I/A 14 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-29
Empresa: LA BARCA N.V. SA
Consejero
- Brito Alves Barata Pedro Peira
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812, L 725, F 72, S 8, H MA 24152, I/A 11 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-29
Información de BRITO ALVES BARATA PEDRO PEIRA
Mostramos los datos de BRITO ALVES BARATA PEDRO PEIRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRITO ALVES BARATA PEDRO PEIRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos