KISS BALAZS
Informe ejecutivo de KISS BALAZS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE KISS BALAZS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOWMET INTERNACIONAL SL | Apoderado Mancomunado | 11/04/2012 | 20/01/2017 |
ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SL | Apoderado Mancomunado | 12/04/2012 | 20/09/2012 |
KAWNEER ESPAÑA SL | Apoderado | 18/04/2012 | 20/09/2012 |
HOWMET ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 10/04/2012 | 18/09/2012 |
ALUMINIO ESPAÑOL SL | Apoderado Mancomunado | 02/04/2012 | 18/09/2012 |
ALUMINA ESPAÑOLA SA | Apoderado Mancomunado | 11/04/2012 | 18/09/2012 |
ALCOA INESPAL SL | Apoderado Mancomunado | 19/04/2012 | 18/09/2012 |
ALCOA INESPAL SL | Apoderado Mancomunado | 01/12/2010 | 19/04/2012 |
KAWNEER ESPAÑA SL | Apoderado | 02/12/2010 | 18/04/2012 |
ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SL | Apoderado Mancomunado | 29/11/2010 | 12/04/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE KISS BALAZS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KISS BALAZS
Apoderado Mancomunado
- Borsos Tamas
- Csipes Eva
- Denes Gyorgyi
- Feher Robert
- Fiala Aniko
- Haasz Rita
- Hajdu Zolt
- Hessz Tamas Jozsef
- Kaszap Monika Vitekne
- Kiss Balazs
- Krizsany Aniko Fuzine
- Lukacs Eleonora
- Prepszent Szilvia
- Presti Nora
- Pucsli Judit Antline
- Somlyo Mate
- Szegedi Csilla Judit Kerulone
- Szekely Zsuzsanna Eva Szabone
- Vizkeleti Agota
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18795 , F 222, S 8, H M 327651, I/A 53 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-28
Empresa: KAWNEER ESPAÑA SL
Apoderado
- Kiss Balazs
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895 , F 90, S 8, H NA 12506, I/A 73 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-31
Empresa: ALCOA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SL
Apoderado Mancomunado
- Kiss Balazs
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27667 , F 27, S 8, H M 335088, I/A 69 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-189-28
Empresa: ALUMINIO ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado
- Kiss Balazs
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 104, S 8, H M 41077, I/A 228 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-28
Empresa: ALCOA INESPAL SA
Apoderado Mancomunado
- Kiss Balazs
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22767 , F 188, S 8, H M 40641, I/A 537 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-28
Empresa: ALUMINA ESPAÑOLA SA
Apoderado Mancomunado
- Kiss Balazs
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26228 , F 34, S 8, H M 40642, I/A 203 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-28
Empresa: ALCOA INVERSIONES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Kiss Balazs
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26731 , F 225, S 8, H M 92440, I/A 126 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-28
Empresa: ALCOA INESPAL SA
Apoderado Mancomunado
- Borsos Tamas
- Csipes Eva
- Denes Gyorgyi
- Feher Robert
- Fiala Aniko
- Haasz Rita
- Hajdu Zolt
- Hessz Tamas Jozsef
- Kaszap Monika Vitekne
- Kiss Balazs
- Krizsany Aniko Fuzine
- Lukacs Eleonora
- Prepszent Szilvia
- Presti Nora
- Pucsli Judit Antline
- Somlyo Mate
- Szegedi Csilla Judit Kerulone
- Szekely Zsuzsanna Eva Szabone
- Vizkeleti Agota
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22767 , F 186, S 8, H M 40641, I/A 532 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Empresa: ALCOA INESPAL SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22767 , F 186, S 8, H M 40641, I/A 532 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Empresa: KAWNEER ESPAÑA SL
Apoderado
- Borsos Tamas
- Csipes Eva
- Denes Gyorgyi
- Feher Robert
- Fiala Aniko
- Fuzine Krizsany Aniko
- Haasz Rita
- Hajdu Zolt
- Jozsef Hessz Tamas
- Judit Antline Pucsli
- Kerulone Szegedi Csilla Judit
- Kiss Balazs
- Lukacs Eleonora
- Prepszent Szilvia
- Presti Nora
- Somlyo Mate
- Szabone Szekely Zsuzsana Eva
- Vitekne Kaszap Monika
- Vizkeleti Agota
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895 , F 90, S 8, H NA 12506, I/A 72 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-31
VER MAS ACTOS
Información de KISS BALAZS
Mostramos los datos de KISS BALAZS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KISS BALAZS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos