KARL EICHINGER
Informe ejecutivo de KARL EICHINGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KARL EICHINGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HYDRO BUILDING SYSTEMS SPAIN SL | Presidente | 02/07/2014 | 22/05/2015 |
HYDRO BUILDING SYSTEMS SPAIN SL | Consejero | 02/07/2014 | 22/05/2015 |
HYDRO EXTRUSION SPAIN SA | Presidente | 16/02/2011 | 10/03/2014 |
HYDRO EXTRUSION SPAIN SA | Consejero | 16/02/2011 | 10/03/2014 |
VINCULACIONES DE KARL EICHINGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KARL EICHINGER
Empresa: SAPA BUILDING SYSTEMS ESPAÑA SL
Consejero
- Karl Eichinger
Presidente
- Karl Eichinger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44346 , F 164, S 8, H B 81865, I/A 157 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-08
Empresa: HYDRO BUILDING SYSTEMS SOUTHWEST SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Consejero
- Karl Eichinger
- Tenreiro Ramos Pedro Miguel
- Tor Gule
Presidente
- Karl Eichinger
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42940 , F 205, S 8, H B 81865, I/A 153 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
Empresa: SAPA EXTRUSION SPAIN SA
Consejero
- Karl Eichinger
- NORSK HYDRO ESPAÑA SA
Presidente
- Karl Eichinger
REPR.143 RRM
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41565 , F 7, S 8, H B 19969, I/A 129 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
Empresa: HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION SPAIN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fuertes Estallo Rafael
- Karl Eichinger
- NORSK HYDRO ESPAÑA SA
Presidente
- Karl Eichinger
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41565 , F 3, S 8, H B 19969, I/A 119 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-08
Información de KARL EICHINGER
Mostramos los datos de KARL EICHINGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KARL EICHINGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos