GARCIA MURET FRANCISCO XAVIER
Informe ejecutivo de GARCIA MURET FRANCISCO XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GARCIA MURET FRANCISCO XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE SOURCE TAGGING COMPANY SL | Administrador Solidario | 04/11/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA MURET FRANCISCO XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MURET FRANCISCO XAVIER
Empresa: MEDICAL SUPPLIES TECHNOSPINE SL
REPR.143 RRM
- Garcia Muret Francisco Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46068 , F 146, S 8, H B 508456, I/A 7 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-08
Empresa: SENTEX INVEST SL
Administrador Unico
- Garcia Muret Francisco Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47700 , F 111, S 8, H B 499082, I/A 9 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-08
Empresa: HARI TOOLS & CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Alegre De Miquel Rafael
- Garcia Muret Francisco Xavier
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46229 , F 151, S 8, H B 513666, I/A 3 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-08
Empresa: SENTEX INVEST SL
Administrador Unico
- Garcia Muret Francisco Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 200, S 8, H B 499082, I/A 6 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-08
Empresa: MEDICAL SUPPLIES TECHNOSPINE SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Garcia Muret Francisco Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46068 , F 145, S 8, H B 508456, I/A 5 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-08
Empresa: HARI TOOLS & CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Alegre De Miquel Rafael
- Garcia Muret Francisco Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46229 , F 150, S 8, H B 513666, I/A 1 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-08
Empresa: THE SOURCE TAGGING COMPANY SL
Administrador Solidario
- Alegre De Miquel Rafael
- Garcia Muret Francisco Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43342 , F 159, S 8, H B 425917, I/A 2 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-08
Empresa: THE SOURCE TAGGING COMPANY SL
Administrador Unico
- Garcia Muret Francisco Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43342 , F 159, S 8, H B 425917, I/A 2 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-08
Empresa: SAPA BUILDING SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Muret Francisco Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44346 , F 164, S 8, H B 81865, I/A 155 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-08
Empresa: HYDRO BUILDING SYSTEMS SOUTHWEST SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Muret Francisco Xavier
- Muñoz Sanchez Maria Teresa
- Torres Vidal Marta
- Uria Eguileta Miriam
- Velasco Alfonseda Jose
Apoderado Solidario
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42940 , F 205, S 8, H B 81865, I/A 153 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA MURET FRANCISCO XAVIER
Mostramos los datos de GARCIA MURET FRANCISCO XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MURET FRANCISCO XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos