JUST CALDERER MARTI
Informe ejecutivo de JUST CALDERER MARTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JUST CALDERER MARTI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MODUL LARIX SL | Administrador Solidario | 21/01/2022 | |
SA DE INGENIERIA LARIX | Administrador Solidario | 12/02/2021 | |
FORMATGERIA CAL MUSIC SL | Administrador Solidario | 20/01/2017 |
VINCULACIONES DE JUST CALDERER MARTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUST CALDERER MARTI
Empresa: MODUL LARIX SL
Administrador Solidario
- Fargas Solernou Xavier
- Grandia Corominas Pere
- Just Calderer Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48145 , F 8, S 8, H B 573774, I/A 1 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Empresa: SA DE INGENIERIA LARIX
Administrador Solidario
- Fargas Solernou Xavier
- Grandia Corominas Pere
- Just Calderer Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42562 , F 211, S 8, H B 45990, I/A 18 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-08
Empresa: FORMATGERIA CAL MUSIC SL
Administrador Solidario
- Casas Saez Maria Lourdes
- Just Calderer Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45733 , F 68, S 8, H B 497219, I/A 1 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-08
Información de JUST CALDERER MARTI
Mostramos los datos de JUST CALDERER MARTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUST CALDERER MARTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos