GRANDIA COROMINAS PERE
Informe ejecutivo de GRANDIA COROMINAS PERE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRANDIA COROMINAS PERE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MODUL LARIX SL | Administrador Solidario | 21/01/2022 | |
SA DE INGENIERIA LARIX | Administrador Solidario | 12/02/2021 |
VINCULACIONES DE GRANDIA COROMINAS PERE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANDIA COROMINAS PERE
Empresa: MODUL LARIX SL
Administrador Solidario
- Fargas Solernou Xavier
- Grandia Corominas Pere
- Just Calderer Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48145 , F 8, S 8, H B 573774, I/A 1 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Empresa: SA DE INGENIERIA LARIX
Administrador Solidario
- Fargas Solernou Xavier
- Grandia Corominas Pere
- Just Calderer Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42562 , F 211, S 8, H B 45990, I/A 18 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-08
Empresa: SA DE INGENIERIA LARIX
Administrador Unico
- Grandia Corominas Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42562 , F 211, S 8, H B 45990, I/A 18 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-08
Empresa: SA DE INGENIERIA LARIX
Administrador Unico
- Grandia Corominas Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42562 , F 211, S 8, H B 45990, I/A 17 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-08
Información de GRANDIA COROMINAS PERE
Mostramos los datos de GRANDIA COROMINAS PERE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANDIA COROMINAS PERE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos