JULIO HERCE CASADO
Informe ejecutivo de JULIO HERCE CASADO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JULIO HERCE CASADO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
O'DONNELL 17 SL | Administrador Concursal | 02/12/2014 | |
ENERTHINK SA | Administrador Concursal | 30/11/2012 |
VINCULACIONES DE JULIO HERCE CASADO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JULIO HERCE CASADO
Empresa: O'DONNELL 17 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:O'DONNELL 17 SL
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Julio Herce Casado
Juzgado:MERCANTIL MADRID
Número:3
Juez / Ponente:ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Fecha de Resolución:24/11/2014
Número Procedimiento Concursal:725/2014
Datos Registrales:
Tomo:
19470
Libro:
0
Folio:
196
Hoja:
8-341698
Inscripción:
A
Fecha Inscripción02/12/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19470 , F 196, S 8, H M 341698, I/A A (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28
Empresa: PISCINAS CANTABRIA SA
Representante
- Julio Herce Casado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 118, S 8, H M 42277, I/A B (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
Empresa: PROREMAR PATRIMONIAL SL
Representante
- Julio Herce Casado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22156 , F 98, S 8, H M 395336, I/A B (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-28
Empresa: ENERTHINK SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ENERTHINK SA
Nif:A85591022
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Julio Herce Casado
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:11
Juez / Ponente:MIRIAM IGLESIAS GARCIA-VILLAR
Fecha de Resolución:13/11/2012
Número Procedimiento Concursal:446/2012
Datos Registrales:
Tomo:
29176
Libro:
0
Folio:
102
Hoja:
8-477237
Inscripción:
A
Fecha Inscripción30/11/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 102, S 8, H M 477237, I/A A (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Empresa: O'MEIRAZO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:O'MEIRAZO SL
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Julio Herce Casado
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:DON SANTIAGO SENENT MARTINEZ
Fecha de Resolución:24/11/2011
Número Procedimiento Concursal:481/2011
Datos Registrales:
Tomo:
15731
Libro:
0
Folio:
176
Hoja:
8-265200
Inscripción:
A
Fecha Inscripción28/12/2011
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15731 , F 176, S 8, H M 265200, I/A A (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Información de JULIO HERCE CASADO
Mostramos los datos de JULIO HERCE CASADO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JULIO HERCE CASADO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos