JOSEP MARIA VENTURA PERES
Informe ejecutivo de JOSEP MARIA VENTURA PERES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOSEP MARIA VENTURA PERES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL DE GIRONA I PROVINCIA MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL | Vicepresidente | 31/01/2018 | |
MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL DE GIRONA I PROVINCIA MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL | Consejero | 11/07/2011 |
VINCULACIONES DE JOSEP MARIA VENTURA PERES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEP MARIA VENTURA PERES
Miem.J.Dir.
- Josep Maria Ventura Peres
Vicepresidente Junta Directiva
- Josep Maria Ventura Peres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 104, S 8, H GI 5951, I/A 59 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-17
Empresa: GIROMEDIC SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 181, S 8, H GI 13872, I/A 15 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-17
Presidente
Vicepresidente
- Josep Maria Ventura Peres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 103, S 8, H GI 5951, I/A 51 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 215, S 8, H GI 5951, I/A 45 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-17
Empresa: GIROMEDIC SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 181, S 8, H GI 13872, I/A 14 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 213, S 8, H GI 5951, I/A 38 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-17
Empresa: GIROMEDIC SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 180, S 8, H GI 13872, I/A 12 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-17
Información de JOSEP MARIA VENTURA PERES
Mostramos los datos de JOSEP MARIA VENTURA PERES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEP MARIA VENTURA PERES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos