CARLES AURICH DALMAU
Informe ejecutivo de CARLES AURICH DALMAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARLES AURICH DALMAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIROMEDIC SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/03/2022 | |
GIROMEDIC SL | Apoderado Mancomunado | 22/04/2021 | |
GIROMEDIC SL | Apoderado Mancomunado | 12/03/2020 | |
GIROMEDIC SL | Presidente | 12/03/2020 | |
GIROMEDIC SL | Consejero | 12/03/2020 | |
MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL DE GIRONA I PROVINCIA MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL | Apoderado Mancomunado | 28/02/2020 | |
MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL DE GIRONA I PROVINCIA MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL | Pres.J.Dir. | 13/09/2019 | |
MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL DE GIRONA I PROVINCIA MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL | Miem.J.Dir. | 13/09/2019 | |
GIROMEDIC SL | Apoderado Mancomunado | 02/05/2019 | |
MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL DE GIRONA I PROVINCIA MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL | Presidente | 31/01/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CARLES AURICH DALMAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLES AURICH DALMAU
Miem.Com.
Miem.J.Dir.
- Carles Aurich Dalmau
- Francesc Valls Reverter
Pres.J.Dir.
- Carles Aurich Dalmau
Vsec.J.Dir.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 108, S 8, H GI 5951, I/A 74 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-17
Empresa: GIROMEDIC SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 132, S 8, H GI 13872, I/A 22 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-17
Empresa: GIROMEDIC SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 132, S 8, H GI 13872, I/A 22 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-17
Empresa: GIROMEDIC SL
Apoderado Mancomunado
- Agusti Martin Llorens
- Carles Aurich Dalmau
- Maria Remedios Perez Montañez
- Xavier Ureta Boixadera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 132, S 8, H GI 13872, I/A 21 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-17
Empresa: GIROMEDIC SL
Apoderado Mancomunado
- Agusti Martin Llorens
- Albert Font Planella
- Carles Aurich Dalmau
- Dolors Rigau Planas
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Carles Aurich Dalmau
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 130, S 8, H GI 13872, I/A 18 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-17
Empresa: GIROMEDIC SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Agusti Martin Llorens
- Carles Aurich Dalmau
- Francesc Valls Reverter
- Joan Marenya Llapart
- Josep Maria Ventura Perez
Consejero
Presidente
- Carles Aurich Dalmau
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 130, S 8, H GI 13872, I/A 18 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-17
Apoderado Mancomunado
- Agusti Martin Llorens
- Albert Font Planella
- Carles Aurich Dalmau
- Dolors Rigau Planas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 105, S 8, H GI 5951, I/A 61 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-17
Miem.J.Dir.
- Carles Aurich Dalmau
- Francesc Valls Reverter
- Jordi Araus Forgas
- Maria Assumpcio Brujats Barnes
Pres.J.Dir.
- Carles Aurich Dalmau
Vsec.J.Dir.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 104, S 8, H GI 5951, I/A 56 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-17
Empresa: GIROMEDIC SL
Apoderado Mancomunado
- Agusti Martin Llorens
- Albert Font Planella
- Carles Aurich Dalmau
- Dolors Rigau Planas
Consejero Delegado Mancomunado
- Agusti Martin Llorens
- Carles Aurich Dalmau
- Francesc Valls Reverter
- Joan Marenya Llapart
- Josep Maria Ventura Perez
Consejero
Presidente
- Carles Aurich Dalmau
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 181, S 8, H GI 13872, I/A 15 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-17
Empresa: GIROMEDIC SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Agusti Martin Llorens
- Carles Aurich Dalmau
- Francesc Valls Reverter
- Joan Marenya Llapart
- Jordi Lapiedra Andres
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Carles Aurich Dalmau
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 181, S 8, H GI 13872, I/A 15 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-17
VER MAS ACTOS
Información de CARLES AURICH DALMAU
Mostramos los datos de CARLES AURICH DALMAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLES AURICH DALMAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos