JOSEP MARIA PRAT SABAT
Informe ejecutivo de JOSEP MARIA PRAT SABAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOSEP MARIA PRAT SABAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA HILARIENSE SL | Apoderado | 14/03/2019 | |
SATELLARASA SL | Administrador Unico | 20/09/2018 | |
ELS TRAGINERS SOLIDARIS SL | Administrador Mancomunado | 26/07/2012 |
VINCULACIONES DE JOSEP MARIA PRAT SABAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEP MARIA PRAT SABAT
Administrador Unico
- Josep Maria Prat Sabat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1018 , F 40, S 8, H GI 7004, I/A 10 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-17
Empresa: INMOBILIARIA HILARIENSE SL
Apoderado
- Josep Maria Prat Sabat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 117, S 8, H GI 6651, I/A 23 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-17
Empresa: VIKSER FINKAS MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado
- Jose Luis Lopez Morales
- Josep Maria Prat Sabat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1796 , F 59, S 8, H GI 30015, I/A 7 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-17
Empresa: SATELLARASA SL
Administrador Unico
- Josep Maria Prat Sabat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 130, S 8, H GI 33173, I/A 3 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-17
Empresa: VIKSER FINKAS MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado
- Jose Luis Lopez Morales
- Josep Maria Prat Sabat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1796 , F 59, S 8, H GI 30015, I/A 4 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-17
Empresa: ELS TRAGINERS SOLIDARIS SL
Administrador Mancomunado
- Jaume Rovira Pato
- Josep Maria Prat Sabat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2882 , F 145, S 8, H GI 53000, I/A 1 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-17
Información de JOSEP MARIA PRAT SABAT
Mostramos los datos de JOSEP MARIA PRAT SABAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEP MARIA PRAT SABAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos