JOSE LUIS LOPEZ MORALES
Informe ejecutivo de JOSE LUIS LOPEZ MORALES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE LUIS LOPEZ MORALES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A. FI. RENTA ASSESSORS SL | Consejero | 09/02/2024 | |
A. FI. RENTA ASSESSORS SL | Presidente | 09/02/2024 | |
LYCCSA SL | Administrador Unico | 17/08/2023 | |
AGRIPA INGENIEROS SL | Administrador Unico | 17/08/2023 |
VINCULACIONES DE JOSE LUIS LOPEZ MORALES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE LUIS LOPEZ MORALES
Empresa: A. FI. RENTA ASSESSORS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jose Luis Lopez Morales
- Maria Dolores Bernal Pescador
- Maria Pilar Lopez Bernal
Presidente
- Jose Luis Lopez Morales
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 74, S 8, H GI 27217, I/A 2 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-17
Empresa: A. FI. RENTA ASSESSORS SL
Administrador Unico
- Jose Luis Lopez Morales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 74, S 8, H GI 27217, I/A 2 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-17
Empresa: AGRIPA INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Jose Luis Lopez Morales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 142, S 8, H BA 24479, I/A 3 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-06
Empresa: LYCCSA SL
Administrador Unico
- Jose Luis Lopez Morales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 183, S 8, H BA 25427, I/A 2 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-06
Empresa: VIKSER FINKAS MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado
- Jose Luis Lopez Morales
- Josep Maria Prat Sabat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1796 , F 59, S 8, H GI 30015, I/A 7 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-17
Empresa: VIKSER FINKAS MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado
- Jose Luis Lopez Morales
- Josep Maria Prat Sabat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1796 , F 59, S 8, H GI 30015, I/A 4 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-17
Información de JOSE LUIS LOPEZ MORALES
Mostramos los datos de JOSE LUIS LOPEZ MORALES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE LUIS LOPEZ MORALES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos