JOSEP IGNASI GOMEZ BELINCHON
Informe ejecutivo de JOSEP IGNASI GOMEZ BELINCHON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JOSEP IGNASI GOMEZ BELINCHON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KMEC ENGINEERING SL | Administrador Solidario | 08/08/2011 | |
KONTREL MEC SL | Administrador Solidario | 24/05/2011 | |
PROSLIT EQUIPMENT SL | Consejero | 24/04/2009 | |
KMEC SERVEI SL | Administrador Solidario | 15/01/2009 |
VINCULACIONES DE JOSEP IGNASI GOMEZ BELINCHON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEP IGNASI GOMEZ BELINCHON
Empresa: KMEC ENGINEERING SL
Administrador Solidario
- Josep Ignasi Gomez Belinchon
- Xavier Carbo Ribugent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 202, S 8, H GI 46039, I/A 2 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-17
Empresa: KONTREL MEC SL
Administrador Solidario
- Josep Ignasi Gomez Belinchon
- Xavier Carbo Ribugent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 123, S 8, H GI 4589, I/A 24 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-17
Empresa: PROSLIT EQUIPMENT SL
Consejero
- Imma Xifra Pages
- Joan Carbo Ribugent
- Josep Ignasi Gomez Belinchon
- Manuel Xifra Pages
- Narcis Xifra Pages
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 70, S 8, H GI 35161, I/A 13 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-84-17
Empresa: KMEC SERVEI SL
Administrador Solidario
- Albert Carbo Ribugent
- Joan Carbo Ribugent
- Josep Ignasi Gomez Belinchon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 139, S 8, H GI 26392, I/A 3 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-17
Información de JOSEP IGNASI GOMEZ BELINCHON
Mostramos los datos de JOSEP IGNASI GOMEZ BELINCHON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEP IGNASI GOMEZ BELINCHON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos