JOSEP CARRERAS FORNELLS
Informe ejecutivo de JOSEP CARRERAS FORNELLS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE JOSEP CARRERAS FORNELLS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUP GESTIO CONCURSAL SLP | Soc.Prof. | 14/04/2021 | |
GRUP GESTIO CONCURSAL SLP | Administrador Solidario | 14/04/2021 | |
PROMOCIONS OLOT JOVE SL | Administrador Concursal | 24/02/2009 |
VINCULACIONES DE JOSEP CARRERAS FORNELLS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEP CARRERAS FORNELLS
Empresa: CHARCUTERIA Y COCINADOS SA
Auditor Suplente
Auditor
- Josep Carreras Fornells
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 9033, I/A 29 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-17
Empresa: GRUP GESTIO CONCURSAL SLP
Administrador Solidario
- Josep Carreras Fornells
- Oriol Darne Freixenet
Soc.Prof.
- Josep Carreras Fornells
- Oriol Darne Freixenet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 21, S 8, H GI 69589, I/A 1 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-17
Empresa: C.D. AUDITORS SL
Liquidador Solidario
- Josep Carreras Fornells
- Narcis Darne Masdemont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 224, S 8, H GI 956, I/A 12 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-17
Empresa: C.D. AUDITORS SL
Administrador Solidario
- Josep Carreras Fornells
- Narcis Darne Masdemont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 224, S 8, H GI 956, I/A 12 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-17
Empresa: VIATGES BCG SL
Consejero Delegado Solidario
- Joan Gironella Culubret
- Josep Carreras Fornells
- Martin Basso Alcalde
Consejero
- Joan Gironella Culubret
- Josep Carreras Fornells
- Martin Basso Alcalde
Presidente
Secretario
- Josep Carreras Fornells
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 161, S 8, H GI 4359, I/A 5 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-17
Empresa: OBRAS REUNIDAS SL
Auditor
- Josep Carreras Fornells
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 46, S 8, H GI 3391, I/A 29 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-17
Empresa: DERIVATS I PROMOCIONS CEM SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DERIVATS I PROMOCIONS CEM SL
Nif:B17782384
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Josep Carreras Fornells
Juzgado:MERCANTIL GIRONA
Número:1
Juez / Ponente:HUGO NOVALES BILBAO
Fecha de Resolución:11/07/2012
Número Procedimiento Concursal:567/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2054
Libro:
0
Folio:
139
Hoja:
8-34101
Inscripción:
4
Fecha Inscripción13/02/2017
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2054 , F 139, S 8, H GI 34101, I/A 4 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-17
Empresa: CANALITZACIONS SACALM SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CANALITZACIONS SACALM SL
Nif:B17980095
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Josep Carreras Fornells
Juzgado:MERCANTIL GIRONA
Número:1
Juez / Ponente:HUGO NOVALES BILBAO
Fecha de Resolución:21/11/2013
Número Procedimiento Concursal:571/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2649
Libro:
0
Folio:
147
Hoja:
8-45487
Inscripción:
6
Fecha Inscripción31/12/2015
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2649 , F 147, S 8, H GI 45487, I/A 6 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-17
Empresa: MARTIN I CONESA SA
Auditor Suplente
Auditor
- C.D. AUDITORS AUDITORIA I CONSULTING SL
- Josep Carreras Fornells
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 92, S 8, H GI 8362, I/A 25 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-17
Empresa: EMBUTIDOS SABARI SL
Auditor Suplente
Auditor
- C.D. AUDITORS AUDITORIA I CONSULTING SL
- Josep Carreras Fornells
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 821 , F 105, S 8, H GI 15698, I/A NM.1 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-17
VER MAS ACTOS
Información de JOSEP CARRERAS FORNELLS
Mostramos los datos de JOSEP CARRERAS FORNELLS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEP CARRERAS FORNELLS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos