JOSE MARIA PUELLES VALENCIA
Informe ejecutivo de JOSE MARIA PUELLES VALENCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSE MARIA PUELLES VALENCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL E-COMMERCE DEVELOPMENT SL | Administrador Concursal | 02/05/2023 | |
RECTYCAM SL | Administrador Concursal | 23/11/2022 |
VINCULACIONES DE JOSE MARIA PUELLES VALENCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MARIA PUELLES VALENCIA
Empresa: GLOBAL E-COMMERCE DEVELOPMENT SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GLOBAL E-COMMERCE DEVELOPMENT SL
Nif:B72301260
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Jose Maria Puelles Valencia
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE CADIZ
Juez / Ponente:IGNACIO DE LA MATA BARRANCO JUEZ
Fecha de Resolución:13/10/2022
Número Procedimiento Concursal:230/2022
Datos Registrales:
Tomo:
2192
Libro:
0
Folio:
116
Hoja:
8-49569
Inscripción:
3
Fecha Inscripción02/05/2023
Registro:Registro Mercantil de Cadiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2192 , F 116, S 8, H CA 49569, I/A 3 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-11
Empresa: RECTYCAM SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RECTYCAM SL
Nif:B72345176
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Jose Maria Puelles Valencia
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CADIZ
Juez / Ponente:ANA MARIN HERRERO
Fecha de Resolución:22/07/2022
Número Procedimiento Concursal:256/2022
Datos Registrales:
Tomo:
2259
Libro:
0
Folio:
121
Hoja:
8-52612
Inscripción:
2
Fecha Inscripción23/11/2022
Registro:Registro Mercantil de Cadiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 121, S 8, H CA 52612, I/A 2 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-11
Información de JOSE MARIA PUELLES VALENCIA
Mostramos los datos de JOSE MARIA PUELLES VALENCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MARIA PUELLES VALENCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos