JOSE MARIA PONTONES FERNANDEZ
Informe ejecutivo de JOSE MARIA PONTONES FERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE MARIA PONTONES FERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J PONTONES ECONOMISTAS AUDITORES SLP | Soc.Prof. | 06/11/2017 | |
J PONTONES ECONOMISTAS AUDITORES SLP | Administrador Unico | 06/11/2017 | |
ZOMBA COMUNICACION Y PUBLICIDAD SL | Administrador Concursal | 25/01/2016 | |
CONSTRUCCIONES ARGECAS 2006 SL | Administrador Concursal | 05/01/2009 |
VINCULACIONES DE JOSE MARIA PONTONES FERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MARIA PONTONES FERNANDEZ
Empresa: J PONTONES ECONOMISTAS AUDITORES SLP
Administrador Unico
- Jose Maria Pontones Fernandez
Soc.Prof.
- Jose Maria Pontones Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 82, S 8, H S 32167, I/A 1 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-39
Empresa: IMOC SERVICIOS COSTA BELLA SL
Administrador Unico
- Jose Maria Pontones Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 21, S 8, H S 32155, I/A 1 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-39
Empresa: ZOMBA COMUNICACION Y PUBLICIDAD SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ZOMBA COMUNICACION Y PUBLICIDAD SL
Nif:B39540380
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE SANTANDER
Número:1
Juez / Ponente:CRISTINA RODIZ GARCIA
Fecha de Resolución:22/12/2015
Número Procedimiento Concursal:823/2015
Datos Registrales:
Tomo:
773
Libro:
0
Folio:
147
Hoja:
8-13544
Inscripción:
A
Fecha Inscripción25/01/2016
Registro:Registro Mercantil de Cantabria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 147, S 8, H S 13544, I/A A (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-39
Empresa: CONSTRUCCIONES ARGECAS 2006 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES ARGECAS 2006 SL
Nif:B39637665
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 10 DE SANTANDER
Número:10
Juez / Ponente:MARIA DEL MAR HERNADEZ RODRIGUEZ
Fecha de Resolución:01/12/2008
Número Procedimiento Concursal:508/2008
Datos Registrales:
Tomo:
891
Libro:
0
Folio:
207
Hoja:
8-18112
Inscripción:
A
Fecha Inscripción05/01/2009
Registro:Registro Mercantil de Cantabria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 207, S 8, H S 18112, I/A A (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-39
Información de JOSE MARIA PONTONES FERNANDEZ
Mostramos los datos de JOSE MARIA PONTONES FERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MARIA PONTONES FERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos