JOSE MANZANO ALDEGUER
Informe ejecutivo de JOSE MANZANO ALDEGUER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE MANZANO ALDEGUER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACEITES MANZANO SA | Presidente | 28/09/2016 | |
ACEITES MANZANO SA | Consejero | 28/09/2016 |
VINCULACIONES DE JOSE MANZANO ALDEGUER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MANZANO ALDEGUER
Empresa: ACEITES MANZANO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Alberto Manzano Rosique
- Jose Manzano Aldeguer
- Maria Dolores Rosique Rocamora
- Maria Eva Manzano Rosique
Presidente
- Jose Manzano Aldeguer
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3162 , F 69, S 8, H MU 5676, I/A 25 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-30
Empresa: ACEITES MANZANO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Alberto Manzano Rosique
- Jose Manzano Aldeguer
- Maria Dolores Rosique Rocamora
- Maria Eva Manzano Rosique
Presidente
- Jose Manzano Aldeguer
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3162 , F 68, S 8, H MU 5676, I/A 22 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-30
Empresa: ACEITES MANZANO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Alberto Manzano Rosique
- Jose Manzano Aldeguer
- Maria Dolores Rosique Rocamora
- Maria Eva Manzano Rosique
Presidente
- Jose Manzano Aldeguer
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3162 , F 68, S 8, H MU 5676, I/A 22 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-30
Empresa: TRANSOIL SL
Liquidador
- Jose Manzano Aldeguer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 183, S 8, H MU 5782, I/A 8 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-30
Empresa: TRANSOIL SL
Administrador Unico
- Jose Manzano Aldeguer
Liquidador
- Jose Manzano Aldeguer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 183, S 8, H MU 5782, I/A 8 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-30
Empresa: ACEITES MANZANO SA
Consejero Delegado
- Jose Manzano Aldeguer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 138, S 8, H MU 5676, I/A 20 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-30
Empresa: ACEITES MANZANO SA
Consejero Delegado
- Jose Manzano Aldeguer
Consejero
- Alberto Manzano Rosique
- Jose Manzano Aldeguer
- Maria Dolores Rosique Rocamora
- Maria Eva Manzano Rosique
Presidente
- Jose Manzano Aldeguer
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 138, S 8, H MU 5676, I/A 17 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-30
Información de JOSE MANZANO ALDEGUER
Mostramos los datos de JOSE MANZANO ALDEGUER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MANZANO ALDEGUER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos