ALBERTO MANZANO ROSIQUE
Informe ejecutivo de ALBERTO MANZANO ROSIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALBERTO MANZANO ROSIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACEITES MANZANO SA | Secretario | 28/09/2016 | |
ACEITES MANZANO SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 28/09/2016 | |
ACEITES MANZANO SA | Consejero | 28/09/2016 |
VINCULACIONES DE ALBERTO MANZANO ROSIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERTO MANZANO ROSIQUE
Empresa: ACEITES MANZANO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Alberto Manzano Rosique
- Maria Eva Manzano Rosique
Consejero
- Alberto Manzano Rosique
- Jose Manzano Aldeguer
- Maria Dolores Rosique Rocamora
- Maria Eva Manzano Rosique
Presidente
Secretario
- Alberto Manzano Rosique
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3162 , F 69, S 8, H MU 5676, I/A 25 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-30
Empresa: ACEITES MANZANO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Alberto Manzano Rosique
- Maria Eva Manzano Rosique
Consejero
- Alberto Manzano Rosique
- Jose Manzano Aldeguer
- Maria Dolores Rosique Rocamora
- Maria Eva Manzano Rosique
Presidente
Secretario
- Alberto Manzano Rosique
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3162 , F 68, S 8, H MU 5676, I/A 22 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-30
Empresa: ACEITES MANZANO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Alberto Manzano Rosique
- Maria Eva Manzano Rosique
Consejero
- Alberto Manzano Rosique
- Jose Manzano Aldeguer
- Maria Dolores Rosique Rocamora
- Maria Eva Manzano Rosique
Presidente
Secretario
- Alberto Manzano Rosique
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3162 , F 68, S 8, H MU 5676, I/A 22 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-30
Empresa: ACEITES MANZANO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Alberto Manzano Rosique
- Maria Eva Manzano Rosique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 138, S 8, H MU 5676, I/A 20 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-30
Empresa: ACEITES MANZANO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alberto Manzano Rosique
- Jose Manzano Aldeguer
- Maria Dolores Rosique Rocamora
- Maria Eva Manzano Rosique
Presidente
Secretario
- Alberto Manzano Rosique
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 138, S 8, H MU 5676, I/A 17 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-30
Información de ALBERTO MANZANO ROSIQUE
Mostramos los datos de ALBERTO MANZANO ROSIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERTO MANZANO ROSIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos