JOSE LOPEZ MURCIA
Informe ejecutivo de JOSE LOPEZ MURCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSE LOPEZ MURCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNDICION LOPEZ INIESTA SL | Apoderado | 30/07/2020 | |
FUNDICION LOPEZ INIESTA SL | Administrador Mancomunado | 22/12/2017 | |
PUERTAS VIRGEN DE LA SALUD SL | Administrador Solidario | 17/06/2014 | |
FUNDICION LOPEZ INIESTA SL | Apoderado | 20/02/2012 |
VINCULACIONES DE JOSE LOPEZ MURCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE LOPEZ MURCIA
Empresa: FUNDICION LOPEZ INIESTA SL
Apoderado
- Jose Lopez Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 85, S 8, H MU 4457, I/A 20 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-30
Empresa: FUNDICION LOPEZ INIESTA SL
Administrador Mancomunado
- Jacinto Ruiz Torices
- Jose Lopez Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 85, S 8, H MU 4457, I/A 19 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-30
Empresa: FUNDICION LOPEZ INIESTA SL
Administrador Mancomunado
- Jacinto Ruiz Torices
- Jose Lopez Murcia
- Rosa Maria Lopez Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 85, S 8, H MU 4457, I/A 19 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-30
Empresa: PUERTAS VIRGEN DE LA SALUD SL
Administrador Solidario
- Francisco Jose Canales Ruiz
- Jose Lopez Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 34, S 8, H MU 18251, I/A 7 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-30
Empresa: PUERTAS VIRGEN DE LA SALUD SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Jose Canales Ruiz
- Jose Lopez Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 34, S 8, H MU 18251, I/A 7 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-30
Empresa: FUNDICION LOPEZ INIESTA SL
Apoderado
- Jose Lopez Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 83, S 8, H MU 4457, I/A 17 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-30
Empresa: FUNDICION LOPEZ INIESTA SA
Administrador Mancomunado
- Jacinto Ruiz Torices
- Jose Lopez Murcia
- Rosa Maria Lopez Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 81, S 8, H MU 4457, I/A 16 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-30
Empresa: FUNDICION LOPEZ INIESTA SA
Administrador Mancomunado
- Jacinto Ruiz Torices
- Jose Lopez Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 81, S 8, H MU 4457, I/A 16 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-30
Empresa: PUERTAS VIRGEN DE LA SALUD SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Jose Canales Ruiz
- Jose Lopez Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 33, S 8, H MU 18251, I/A 6 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-30
Empresa: FUNDICION LOPEZ INIESTA SA
Administrador Mancomunado
- Jacinto Ruiz Torices
- Jose Lopez Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 81, S 8, H MU 4457, I/A 15 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-30
VER MAS ACTOS
Información de JOSE LOPEZ MURCIA
Mostramos los datos de JOSE LOPEZ MURCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE LOPEZ MURCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos