JACINTO RUIZ TORICES
Informe ejecutivo de JACINTO RUIZ TORICES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JACINTO RUIZ TORICES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNDICION LOPEZ INIESTA SL | Administrador Mancomunado | 22/12/2017 |
VINCULACIONES DE JACINTO RUIZ TORICES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JACINTO RUIZ TORICES
Empresa: FUNDICION LOPEZ INIESTA SL
Administrador Mancomunado
- Jacinto Ruiz Torices
- Jose Lopez Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 85, S 8, H MU 4457, I/A 19 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-30
Empresa: FUNDICION LOPEZ INIESTA SL
Administrador Mancomunado
- Jacinto Ruiz Torices
- Jose Lopez Murcia
- Rosa Maria Lopez Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 85, S 8, H MU 4457, I/A 19 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-30
Empresa: FUNDICION LOPEZ INIESTA SA
Administrador Mancomunado
- Jacinto Ruiz Torices
- Jose Lopez Murcia
- Rosa Maria Lopez Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 81, S 8, H MU 4457, I/A 16 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-30
Empresa: FUNDICION LOPEZ INIESTA SA
Administrador Mancomunado
- Jacinto Ruiz Torices
- Jose Lopez Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 81, S 8, H MU 4457, I/A 16 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-30
Empresa: FUNDICION LOPEZ INIESTA SA
Administrador Mancomunado
- Jacinto Ruiz Torices
- Jose Lopez Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 81, S 8, H MU 4457, I/A 15 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-30
Empresa: FUNDICION LOPEZ INIESTA SA
Administrador Mancomunado
- Jacinto Ruiz Torices
- Jose Lopez Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 81, S 8, H MU 4457, I/A 15 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-30
Información de JACINTO RUIZ TORICES
Mostramos los datos de JACINTO RUIZ TORICES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JACINTO RUIZ TORICES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos