JOSE CUTILLAS ESPINOSA
Informe ejecutivo de JOSE CUTILLAS ESPINOSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE CUTILLAS ESPINOSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRAS Y TRANSPORTES MAGESGO SL | Secretario | 25/01/2017 | |
OBRAS Y TRANSPORTES MAGESGO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 25/01/2017 | |
OBRAS Y TRANSPORTES MAGESGO SL | Consejero | 25/01/2017 | |
ARIDOS CUTILLAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 16/01/2017 | |
ARIDOS CUTILLAS SA | Consejero | 16/01/2017 | |
CUTINONSA SL | Administrador Mancomunado | 23/04/2014 |
VINCULACIONES DE JOSE CUTILLAS ESPINOSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE CUTILLAS ESPINOSA
Empresa: ARIDOS CUTILLAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Consejero
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 127, S 8, H MU 2755, I/A 17 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-30
Empresa: A. H. P. CUTCAR SL
Administrador Unico
- Jose Cutillas Espinosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2477 , F 115, S 8, H MU 63111, I/A 2 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-30
Empresa: OBRAS Y TRANSPORTES MAGESGO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Consejero
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Presidente
Secretario
- Jose Cutillas Espinosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 149, S 8, H MU 13606, I/A 12 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-30
Empresa: OBRAS Y TRANSPORTES MAGESGO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Consejero
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Presidente
- Jose Cutillas Espinosa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 149, S 8, H MU 13606, I/A 12 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-30
Empresa: ARIDOS CUTILLAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Consejero
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 127, S 8, H MU 2755, I/A 16 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-30
Empresa: ARIDOS CUTILLAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Consejero
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Presidente
Secretario
- Jose Cutillas Espinosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 127, S 8, H MU 2755, I/A 16 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-30
Empresa: ARIDOS CUTILLAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 127, S 8, H MU 2755, I/A 15 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-30
Empresa: ARIDOS CUTILLAS SA
Presidente
Secretario
- Jose Cutillas Espinosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 127, S 8, H MU 2755, I/A 15 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-30
Empresa: ARIDOS CUTILLAS SA
Presidente
- Jose Cutillas Espinosa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 127, S 8, H MU 2755, I/A 15 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-30
Empresa: OBRAS Y TRANSPORTES MAGESGO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 148, S 8, H MU 13606, I/A 11 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-30
VER MAS ACTOS
Información de JOSE CUTILLAS ESPINOSA
Mostramos los datos de JOSE CUTILLAS ESPINOSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE CUTILLAS ESPINOSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos