ANGEL CUTILLAS ESPINOSA
Informe ejecutivo de ANGEL CUTILLAS ESPINOSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANGEL CUTILLAS ESPINOSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRAS Y TRANSPORTES MAGESGO SL | Presidente | 25/01/2017 | |
OBRAS Y TRANSPORTES MAGESGO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 25/01/2017 | |
OBRAS Y TRANSPORTES MAGESGO SL | Consejero | 25/01/2017 | |
ARIDOS CUTILLAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 16/01/2017 | |
ARIDOS CUTILLAS SA | Consejero | 16/01/2017 | |
ENVASADOS CUTILLAS SL | Apoderado Mancomunado | 03/01/2014 | |
ARIDOS CUTILLAS ESPINOSA SL | Administrador Mancomunado | 22/04/2009 |
VINCULACIONES DE ANGEL CUTILLAS ESPINOSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGEL CUTILLAS ESPINOSA
Empresa: ARIDOS CUTILLAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Consejero
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 127, S 8, H MU 2755, I/A 17 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-30
Empresa: OBRAS Y TRANSPORTES MAGESGO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Consejero
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Presidente
- Angel Cutillas Espinosa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 149, S 8, H MU 13606, I/A 12 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-30
Empresa: OBRAS Y TRANSPORTES MAGESGO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Consejero
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Presidente
Secretario
- Angel Cutillas Espinosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 149, S 8, H MU 13606, I/A 12 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-30
Empresa: ARIDOS CUTILLAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Consejero
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 127, S 8, H MU 2755, I/A 16 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-30
Empresa: ARIDOS CUTILLAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Consejero
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Presidente
- Angel Cutillas Espinosa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 127, S 8, H MU 2755, I/A 16 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-30
Empresa: ARIDOS CUTILLAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 127, S 8, H MU 2755, I/A 15 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-30
Empresa: ARIDOS CUTILLAS SA
Presidente
- Angel Cutillas Espinosa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 127, S 8, H MU 2755, I/A 15 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-30
Empresa: ARIDOS CUTILLAS SA
Presidente
Secretario
- Angel Cutillas Espinosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 127, S 8, H MU 2755, I/A 15 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-30
Empresa: OBRAS Y TRANSPORTES MAGESGO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Angel Cutillas Espinosa
- Jose Cutillas Espinosa
- Pascual Cutillas Espinosa
- Ricardo Cutillas Espinosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 148, S 8, H MU 13606, I/A 11 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-30
Empresa: OBRAS Y TRANSPORTES MAGESGO SL
Presidente
Secretario
- Angel Cutillas Espinosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 148, S 8, H MU 13606, I/A 11 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-30
VER MAS ACTOS
Información de ANGEL CUTILLAS ESPINOSA
Mostramos los datos de ANGEL CUTILLAS ESPINOSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGEL CUTILLAS ESPINOSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos